1. juniEndring i eierkretsenDERMAN PACK ApSHaci Güclü reduserer sitt reelle eierskap av DERMAN PACK ApS. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 1,1 mio.DERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2023Overskudd på DKK 734.916 DERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2022Overskudd på DKK 250.086 DERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 1,9 mio.DERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2021AdresseendringDERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS flytter fra Taastrup til Ishøj. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2020Underskudd på DKK 247.832 DERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2019Overskudd på DKK 304.658 DERMAN PACK ApSDERMAN PACK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2018 · Food SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerDerman Pack ApS Taner Bardakci er trådt ind i direktionen hos Derman Pack ApS i stedet for Abbas Güclü (kilde: Les artikkel
7. november 2018Taner Bardakci blir med i ledelsenDERMAN PACK ApSTaner Bardakci erstatter Abbas Güclü i ledelsen for DERMAN PACK ApS etter en periode på 10 år.Se mere
4. juni 2018Endring i eierkretsenDERMAN PACK ApSTaner Bardakci registrert som reell eier av DERMAN PACK ApS.Se mere
12. mars 2012Taner Bardakci forlater ledelsenJETBILLET ApSTaner Bardakci forlater ledelsen for JETBILLET ApS etter en periode på 2 år.Se mere
27. april 2010StiftelseJETBILLET ApSJETBILLET ApS stiftes i bransjen rejsebureauer. Taner Bardakci er medlem af ledelsen.Se mere