Sille Møller Mackenhauer erstatter Per Anders Larsen som styreleder hos PM Invest Sparkær A/S etter en periode på 2 år. Tanja Møller Mackenhauer er fortsatt styremedlem.
SPARKÆR SMEDE & MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tanja Møller Mackenhauer er medlem av styret.
SPARKÆR SMEDE & MASKINVÆRKSTED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tanja Møller Mackenhauer er medlem av styret.
Mosegaard Mark ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2017 til 31. desember 2017. Tanja Møller Mackenhauer er adm. direktør i virksomheten.