30. juniUnderskudd på DKK 1.560 BOUZIYANE ApSBOUZIYANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniTarik Bouziyane forlater ledelsenVeji ApSTarik Bouziyane forlater ledelsen for Veji ApS etter en periode på 6 år.Se mere
25. juniNy status UNDER KONKURSVeji ApSTidligere status: Normal. Tarik Bouziyane eier 100% av virksomheten.Se mere
30. maiAdresseendringVeji ApSVeji ApS flytter fra København N til Greve. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
13. januarOverskudd på DKK 429.923 Mokkariet Jagtvej ApSMokkariet Jagtvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
13. januarUnderskudd på DKK 50.074 Veji ApSVeji ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
13. januarUnderskudd på DKK 7.480 Bouziyane Holding ApSBouziyane Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
18. juli 2023Overskudd på DKK 0 BOUZIYANE ApSBOUZIYANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Underskudd på DKK 456.750 Bouziyane Holding ApSBouziyane Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Overskudd på DKK 413.977 Mokkariet Jagtvej ApSMokkariet Jagtvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Underskudd på DKK 382.458 Veji ApSVeji ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
11. juli 2022Overskudd på DKK 0 BOUZIYANE ApSBOUZIYANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Konrad Szabat blir med i ledelsenTarik B Holding ApSKonrad Szabat erstatter Tarik Bouziyane i ledelsen for Tarik B Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. mai 2022Endring i eierkretsenTarik B Holding ApSTarik Bouziyane er ikke lenger registrert som reell eier av Tarik B Holding ApS.Se mere
6. januar 2022Regnskap for 2021 omgjortTarik B Holding ApSTarik B Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022Underskudd på DKK 610.562 Veji ApSVeji ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022Overskudd på DKK 0 Tarik B Holding ApSTarik B Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022Overskudd på DKK 127.635 Bouziyane Holding ApSBouziyane Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022Overskudd på DKK 137.696 Mokkariet Jagtvej ApSMokkariet Jagtvej ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere
19. juli 2021Overskudd på DKK 0 BOUZIYANE ApSBOUZIYANE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Tarik Bouziyane er medlem af ledelsen.Se mere