KOMPLEMENTARSELSKABET VBC UDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET VBC UDLEJNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET VOJENS BOWLINGCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET VOJENS BOWLINGCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET VOJENS BOWLINGCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET VOJENS BOWLINGCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET VOJENS BOWLINGCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.
Nis Christian Mikkelsen forlater styret for KOMPLEMENTARSELSKABET VOJENS BOWLINGCENTER ApS etter en periode på 5 år. Teddy Laugesen Jepsen er medlem af ledelsen.