2. septemberEndring i eierkretsenGBS Holding 2015 ApSTenna Skaaning registrert som reell eier av GBS Holding 2015 ApS.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenGBS Mureren ApSTenna Skaaning registrert som reell eier av GBS Mureren ApS.Se mere
24. juliTenna Skaaning blir med i styretMillfield Technology ApSTenna Skaaning erstatter Christina Mølhede Pedersen i styret for Millfield Technology ApS etter en periode på 1 år.Se mere
15. maiTenna Skaaning forlater styretGBS Mureren ApSTenna Skaaning forlater styret for GBS Mureren ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
16. juni 2023Overskudd på DKK 192.419 GBS Mureren ApSGBS Mureren ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Tenna Skaaning er medlem av styret.Se mere
12. juni 2023Tenna Skaaning blir med i styretGBS Mureren ApSTenna Skaaning blir med i styret for GBS Mureren ApS.Se mere
1. april 2023Mats Stefan Vikholm blir med i ledelsenVattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/SMats Stefan Vikholm erstatter Tenna Skaaning i ledelsen for Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
1. april 2023Mats Stefan Vikholm blir med i ledelsenVattenfall Vindkraft Kriegers Flak Holding A/SMats Stefan Vikholm erstatter Tenna Skaaning i ledelsen for Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak Holding A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
1. april 2023Mats Stefan Vikholm blir med i ledelsenVattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/SMats Stefan Vikholm erstatter Tenna Skaaning i ledelsen for Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
9. desember 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Aalborg Forsyning, Bladt, Hillerød Forsyning og Siemens GamesaVattenfall Vindkraft Kriegers Flak Holding A/S Tenna Petersen er indtrådt i direktionen hos Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak Holding A/S i stedet for Mats Stefan Vikholm (kilde: Les artikkel
1. desember 2022Tenna Skaaning blir med i ledelsenVattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/STenna Skaaning blir med i ledelsen for Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak P/S.Se mere
1. desember 2022Tenna Skaaning blir med i ledelsenVattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/STenna Skaaning erstatter Frederik Bernard Hendrik Hiensch i ledelsen for Vattenfall Vindkraft Horns Rev 3 P/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. desember 2022Tenna Skaaning blir med i ledelsenVattenfall Vindkraft Kriegers Flak Holding A/STenna Skaaning blir med i ledelsen for Vattenfall Vindkraft Kriegers Flak Holding A/S.Se mere
20. desember 2007Tenna Skaaning forlater styretPERFORMANCE GROUP HOLDING A/STenna Skaaning forlater styret for PERFORMANCE GROUP HOLDING A/S etter en periode på 6 måneder.Se mere
28. november 2007Tenna Skaaning forlater styretBAKKELY HOLDING A/STenna Skaaning forlater styret for BAKKELY HOLDING A/S etter en periode på 9 år.Se mere
20. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortPERFORMANCE GROUP HOLDING A/SPERFORMANCE GROUP HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Tenna Skaaning er medlem av styret.Se mere
18. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortBAKKELY HOLDING A/SBAKKELY HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Tenna Skaaning er medlem av styret.Se mere
4. juli 2007Tenna Skaaning blir med i styretPERFORMANCE GROUP HOLDING A/STenna Skaaning blir med i styret for PERFORMANCE GROUP HOLDING A/S.Se mere
26. april 2007Tenna Skaaning forlater ledelsenRØMERSVEJ HOLDING ApSTenna Skaaning forlater ledelsen for RØMERSVEJ HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
9. mars 2007Regnskap for 2005 offentligjortRØMERSVEJ HOLDING ApSRØMERSVEJ HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Tenna Skaaning er medlem af ledelsen.Se mere