14. mai 2015David John Miles blir med i ledelsenINTEL DENMARK ApSDavid John Miles erstatter Terence David Palmer i ledelsen for INTEL DENMARK ApS etter en periode på 1 år.Se mere
30. mai 2014Overskudd på DKK 791.198 INTEL DENMARK ApSINTEL DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Terence David Palmer er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2014Terence David Palmer forlater styretINTEL DENMARK ApSTerence David Palmer forlater styret for INTEL DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
9. april 2014Terence David Palmer blir med i ledelsenINTEL DENMARK ApSTerence David Palmer blir med i ledelsen for INTEL DENMARK ApS.Se mere
9. april 2014Nicholas John Hudson blir adm. direktørINTEL DENMARK ApSNicholas John Hudson blir adm. direktør i INTEL DENMARK ApS. Terence David Palmer er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
26. februar 2014Nicholas John Hudson blir ny styrelederINTEL DENMARK ApSNicholas John Hudson erstatter Eric Harold Samuels som styreleder hos INTEL DENMARK ApS etter en periode på 4 år. Terence David Palmer er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juni 2013Overskudd på DKK 1,4 mio.INTEL DENMARK ApSINTEL DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Terence David Palmer er medlem av styret.Se mere
30. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortINTEL DENMARK ApSINTEL DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Terence David Palmer er medlem av styret.Se mere
24. mai 2012Terence David Palmer blir med i styretINTEL DENMARK ApSTerence David Palmer blir med i styret for INTEL DENMARK ApS.Se mere