1. mai 2003Terje Lia slutter som adm. direktørMAX MANUS A/STerje Lia slutter som adm. direktør i MAX MANUS A/S.Se mere
6. januar 2003AdresseendringMAX MANUS A/SMAX MANUS A/S flytter til ny adresse i Søborg. Terje Lia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Engroshandel med computere og it-udstyrMAX MANUS A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr. Terje Lia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortMAX MANUS A/SMAX MANUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Terje Lia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2001Nytt navn: MAX MANUS A/SMAX MANUS AF 10/10 1992 A/SMAX MANUS AF 10/10 1992 A/S skifter navn til MAX MANUS A/S. Terje Lia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortMAX MANUS AF 10/10 1992 A/SMAX MANUS AF 10/10 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Terje Lia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. januar 2001Else Marie Møller Toft forlater ledelsenMAX MANUS AF 10/10 1992 A/SElse Marie Møller Toft forlater ledelsen for MAX MANUS AF 10/10 1992 A/S etter en periode på 1 uke. Terje Lia er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. januar 2001Rolf Askvig Engelhardtsen blir med i styretMAX MANUS AF 10/10 1992 A/SRolf Askvig Engelhardtsen blir med i styret for MAX MANUS AF 10/10 1992 A/S. Terje Lia er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. januar 2001Erstatning i ledelsenMAX MANUS AF 10/10 1992 A/S3 endringer i ledelsen for MAX MANUS AF 10/10 1992 A/S. Terje Lia er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. januar 2001Terje Lia blir adm. direktørMAX MANUS AF 10/10 1992 A/STerje Lia blir adm. direktør i MAX MANUS AF 10/10 1992 A/S.Se mere