Global Marketing Associates(Dk) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Thaddeus Edward Grzywacz er medlem av styret.
Global Marketing Associates(Dk) ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Thaddeus Edward Grzywacz er medlem av styret.
Erik Mench Klavsen erstatter Stephen Thomas Isaf i styret for Global Marketing Associates(Dk) ApS etter en periode på 2 år. Thaddeus Edward Grzywacz er fortsatt styremedlem.
Global Marketing Associates(Dk) ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. september 1997 til 31. desember 1998. Thaddeus Edward Grzywacz er medlem av styret.