26. juniOverskudd på DKK 19 mio.Holen 2017 ApSHolen 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2023 til 31. mai. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 111 mio.Pindstrup Mosebrug A/SPindstrup Mosebrug A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
19. marsErstatning i styretPindstrup Mosebrug A/S5 endringer i styret for Pindstrup Mosebrug A/S. Therese Rantzau Quistgaard er fortsatt styremedlem.Se mere
16. november 2023Overskudd på DKK 53.997 QUBRA ApSQUBRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Therese Rantzau Quistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2023Underskudd på DKK 3,5 mio.Holen 2017 ApSHolen 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2022 til 31. mai. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
8. februar 2023Underskudd på DKK 22 mio.Pindstrup Mosebrug A/SPindstrup Mosebrug A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
31. januar 2023René Carl-Anders Gjerding blir adm. direktørPindstrup Mosebrug A/SRené Carl-Anders Gjerding blir adm. direktør i Pindstrup Mosebrug A/S. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
30. januar 2023Torben Brændgaard slutter som adm. direktørPindstrup Mosebrug A/STorben Brændgaard slutter som adm. direktør i Pindstrup Mosebrug A/S. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
28. september 2022Overskudd på DKK 82.325 QUBRA ApSQUBRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Therese Rantzau Quistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 21 mio.Holen 2017 ApSHolen 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2021 til 31. mai. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
10. februar 2022Overskudd på DKK 125 mio.Pindstrup Mosebrug A/SPindstrup Mosebrug A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2021Overskudd på DKK 70.901 QUBRA ApSQUBRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Therese Rantzau Quistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021Overskudd på DKK 17 mio.Holen 2017 ApSHolen 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2020 til 31. mai. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
10. februar 2021Overskudd på DKK 104 mio.Pindstrup Mosebrug A/SPindstrup Mosebrug A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
3. november 2020Overskudd på DKK 99.527 QUBRA ApSQUBRA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Therese Rantzau Quistgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2020Torben Brændgaard blir adm. direktørPindstrup Mosebrug A/STorben Brændgaard blir adm. direktør i Pindstrup Mosebrug A/S. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
30. september 2020Jan Astrup slutter som adm. direktørPindstrup Mosebrug A/SJan Astrup slutter som adm. direktør i Pindstrup Mosebrug A/S. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
10. juli 2020Overskudd på DKK 20 mio.Holen 2017 ApSHolen 2017 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2019 til 31. mai. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
10. februar 2020Overskudd på DKK 100 mio.Pindstrup Mosebrug A/SPindstrup Mosebrug A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Therese Rantzau Quistgaard er medlem av styret.Se mere
15. januar 2020Therese Rantzau Quistgaard blir med i ledelsenQUBRA ApSTherese Rantzau Quistgaard blir med i ledelsen for QUBRA ApS.Se mere