30. juliStiftelsePandaBowls ApSPandaBowls ApS stiftes i bransjen restauranter. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juliOverskudd på DKK 166.765 Umi Sushi APSUmi Sushi APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023Endring i eierkretsenAnpartsselskabet af 22. maj 2022Thi Bich Chi Nguyen er ikke lenger registrert som reell eier av Anpartsselskabet af 22. maj 2022.Se mere
23. juli 2023Overskudd på DKK 110.799 Umi Sushi APSUmi Sushi APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Overskudd på DKK 105.547 Umi Sushi APSUmi Sushi APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2022Xuan Duy Dao slutter som adm. direktørAnpartsselskabet af 22. maj 2022Xuan Duy Dao slutter som adm. direktør i Anpartsselskabet af 22. maj 2022. Thi Bich Chi Nguyen eier 25% av virksomheten.Se mere
23. mai 2022Ny status UNDER KONKURSAnpartsselskabet af 22. maj 2022Tidligere status: Normal. Thi Bich Chi Nguyen eier 25% av virksomheten.Se mere
22. mai 2022Nytt navn: Anpartsselskabet af 22. maj 2022Xin Chào Kolding ApSXin Chào Kolding ApS skifter navn til Anpartsselskabet af 22. maj 2022. Thi Bich Chi Nguyen eier 25% av virksomheten.Se mere
6. april 2022Jens Duc Dao forlater ledelsenXin Chào Kolding ApSJens Duc Dao forlater ledelsen for Xin Chào Kolding ApS etter en periode på 1 år. Thi Bich Chi Nguyen eier 25% av virksomheten.Se mere
6. april 2022Jens Duc Dao forlater ledelsenUmi Sushi APSJens Duc Dao forlater ledelsen for Umi Sushi APS etter en periode på 6 år. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2021Underskudd på DKK 286.497 Umi Sushi APSUmi Sushi APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Thi Bich Chi Nguyen forlater ledelsenMOW ApSThi Bich Chi Nguyen forlater ledelsen for MOW ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. desember 2020Xuan Duy Dao blir adm. direktørXin Chào Kolding ApSXuan Duy Dao blir adm. direktør i Xin Chào Kolding ApS. Thi Bich Chi Nguyen eier 25% av virksomheten.Se mere
9. november 2020StiftelseXin Chào Kolding ApSXin Chào Kolding ApS stiftes i bransjen restauranter. Thi Bich Chi Nguyen eier 25% av virksomheten.Se mere
16. september 2020Overskudd på DKK 0 MOW ApSMOW ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2020Underskudd på DKK 63.629 Umi Sushi APSUmi Sushi APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
1. august 2020Endring i eierkretsenUmi Sushi APSThi Bich Chi Nguyen øker sitt reelle eierskap av Umi Sushi APS.Se mere
31. juli 2020Endring i eierkretsenUmi Sushi APSJens Duc Dao er ikke lenger registrert som reell eier av Umi Sushi APS. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2019Underskudd på DKK 382.962 MOW ApSMOW ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. februar 2018 til 31. desember 2018. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2019Overskudd på DKK 57.434 Umi Sushi APSUmi Sushi APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thi Bich Chi Nguyen er medlem af ledelsen.Se mere