5. juliUnderskudd på DKK 1,5 mio.Swiss Steel Denmark A/SSwiss Steel Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thiery Jean-Denis Cremailh er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023Beat Rölli forlater styretSwiss Steel Denmark A/SBeat Rölli forlater styret for Swiss Steel Denmark A/S etter en periode på 2 år. Thiery Jean-Denis Cremailh er fortsatt styremedlem.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 1,7 mio.Swiss Steel Denmark A/SSwiss Steel Denmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thiery Jean-Denis Cremailh er medlem av styret.Se mere
9. desember 2022 · Metal Supply DenmarkUgens rokader del 2: Nye ansigter hos Valmont SM, Linak, Maskingruppen..Swiss Steel Denmark A/S Thiery Jean-Denis Cremailh er indtrådt i bestyrelsen hos Swiss Steel Denmark A/S (kilde: Les artikkel
1. oktober 2022Thiery Jean-Denis Cremailh blir med i styretSwiss Steel Denmark A/SThiery Jean-Denis Cremailh blir med i styret for Swiss Steel Denmark A/S.Se mere
1. oktober 2022Nytt navn: Swiss Steel Denmark A/SSteeltec A/SSteeltec A/S skifter navn til Swiss Steel Denmark A/S. Thiery Jean-Denis Cremailh er medlem av styret.Se mere