16. januarUnderskudd på DKK 129.893 MT Inc ApSMT Inc ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. august 2022 til 30. juni 2023. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2022StiftelseMT Inc ApSMT Inc ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2021Ny status UNDER KONKURSTMRM INVEST IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Aasted Dupont eier 100% av virksomheten.Se mere
18. november 2020Thomas Aasted Dupont slutter som adm. direktørTMRM INVEST IVSThomas Aasted Dupont slutter som adm. direktør i TMRM INVEST IVS.Se mere
18. november 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTMRM INVEST IVSTidligere status: Normal. Thomas Aasted Dupont eier 100% av virksomheten.Se mere
16. september 2020AdresseendringTMRM INVEST IVSTMRM INVEST IVS flytter fra Kastrup til København Ø. Thomas Aasted Dupont er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. januar 2019StiftelseTMRM INVEST IVSTMRM INVEST IVS stiftes i bransjen event catering. Thomas Aasted Dupont er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. august 2016Thomas Aasted Dupont forlater ledelsenDOYOURISKIT.DK ApSThomas Aasted Dupont forlater ledelsen for DOYOURISKIT.DK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
23. august 2016Thomas Aasted Dupont forlater ledelsenTODU & CO ApSThomas Aasted Dupont forlater ledelsen for TODU & CO ApS etter en periode på 3 år.Se mere
16. august 2016Thomas Aasted Dupont forlater ledelsenSKY HIGH MOVIE WORKS ApSThomas Aasted Dupont forlater ledelsen for SKY HIGH MOVIE WORKS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
11. november 2015Thomas Aasted Dupont forlater ledelsenSPORT OPTICS ApSThomas Aasted Dupont forlater ledelsen for SPORT OPTICS ApS etter en periode på 1 år.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 356.486 TODU & CO ApSTODU & CO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2015Overskudd på DKK 353.710 DOYOURISKIT.DK ApSDOYOURISKIT.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2014Underskudd på DKK 54.841 SPORT OPTICS ApSSPORT OPTICS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2014Ny bransje: Produktion af film og videofilmSKY HIGH MOVIE WORKS ApSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2014Thomas Aasted Dupont blir med i ledelsenSPORT OPTICS ApSThomas Aasted Dupont erstatter Jan Simonsen i ledelsen for SPORT OPTICS ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. september 2014StiftelseSKY HIGH MOVIE WORKS ApSSKY HIGH MOVIE WORKS ApS stiftes i bransjen uoplyst. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2014Overskudd på DKK 75.537 DOYOURISKIT.DK ApSDOYOURISKIT.DK ApS offentliggjør regnskap for perioden 26. juni 2013 til 31. desember 2013. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2014Overskudd på DKK 118.326 TODU & CO ApSTODU & CO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2013StiftelseDOYOURISKIT.DK ApSDOYOURISKIT.DK ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Aasted Dupont er medlem af ledelsen.Se mere