12. juliUnderskudd på DKK 8,8 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Albert Cioni er medlem av styret.Se mere
12. juli 2023Underskudd på DKK 2,2 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Albert Cioni er medlem av styret.Se mere
21. april 2023Nye navn i styretTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS2 nye medlemmer blir med i styret for TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS. Thomas Albert Cioni er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2023Flere forlater styretTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS2 medlemmer forlater styret for TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS. Thomas Albert Cioni er fortsatt styremedlem.Se mere
8. juli 2022Underskudd på DKK 2,7 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Albert Cioni er medlem av styret.Se mere
20. juli 2021Underskudd på DKK 15 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Albert Cioni er medlem av styret.Se mere
12. august 2020Underskudd på DKK 23 mio.TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Albert Cioni er medlem av styret.Se mere
31. juli 2020 · Metal Supply DenmarkSommerens rokader i direktioner og bestyrelserSamtidig er Martin Francis Hynes og Thomas Albert Cioni indtrådt i bestyrelsen i stedet for Mikael Larsen (kilde: Les artikkel
21. juli 2020Thomas Albert Cioni blir med i styretTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApSThomas Albert Cioni blir med i styret for TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS.Se mere
21. juli 2020Erstatning i ledelsenTEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS4 endringer i ledelsen for TEEJET TECHNOLOGIES DENMARK ApS. Thomas Albert Cioni er medlem av styret.Se mere