1. januar 2014Endring i eierkretsenBrødrene I/SHenning Broman registrert som reell eier av Brødrene I/S. Thomas Andersen eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
14. januar 2008Thomas Andersen forlater styretDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/SThomas Andersen forlater styret for DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Forvaltning af kapitalmarkederDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/STidligere bransje: Fondsbørsen mv. Thomas Andersen er medlem av styret.Se mere
1. november 2007Ny bransje: Fondsbørsen mv.DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/STidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Thomas Andersen er medlem av styret.Se mere
12. oktober 2007Erstatning i styretDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S3 endringer i styret for DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S. Thomas Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/SDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Thomas Andersen er medlem av styret.Se mere
14. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/SDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Thomas Andersen er medlem av styret.Se mere
22. mars 2005Erstatning i styretDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S4 endringer i styret for DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S. Thomas Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mars 2005Søren Amin Thestrup blir med i ledelsenDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/SSøren Amin Thestrup erstatter Stig Gert Ersgard i ledelsen for DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S etter en periode på 2 måneder. Thomas Andersen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2005Thomas Andersen blir med i styretDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/SThomas Andersen blir med i styret for DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S.Se mere
1. februar 2005Stig Gert Ersgard blir med i ledelsenDANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/SStig Gert Ersgard blir med i ledelsen for DANSK AUTORISERET MARKEDSPLADS A/S. Thomas Andersen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2004Endring i eierkretsenBrødrene I/SThomas Andersen registrert som reell eier av Brødrene I/S.Se mere