14. augustAdresseendringLAIKA RUMDESIGN A/SLAIKA RUMDESIGN A/S flytter til ny adresse i København NV. Thomas Bach Agerslev er medlem av styret.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 1,9 mio.EJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bach Agerslev er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniOverskudd på DKK 22 mio.MGS Lynge A/SMGS Lynge A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bach Agerslev er medlem af ledelsen.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i styretMGS Lynge A/SThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i styret for MGS Lynge A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i styretMGS Roskilde A/SThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i styret for MGS Roskilde A/S etter en periode på 10 år.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i styretMGS Denmark Holding ApSThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i styret for MGS Denmark Holding ApS etter en periode på 3 år.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i ledelsenMGS Denmark Holding ApSThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i ledelsen for MGS Denmark Holding ApS etter en periode på 4 år.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i ledelsenMGS Roskilde A/SThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i ledelsen for MGS Roskilde A/S etter en periode på 10 år.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i ledelsenMGS Lynge A/SThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i ledelsen for MGS Lynge A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
4. juniThomas Bach Agerslev blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApSThomas Bach Agerslev erstatter Henrik Jørgensen i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 27. OKTOBER 2006 ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
3. aprilRegnskap for 2023 omgjortAgerslev Holding ApSAgerslev Holding ApS gjør om regnskapet for perioden 14. juli 2022 til 30. september 2023. Thomas Bach Agerslev er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsOverskudd på DKK 8,8 mio.TECHNOLUTION A/STECHNOLUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Thomas Bach Agerslev er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. desember 2023Overskudd på DKK 13 mio.Agerslev Holding ApSAgerslev Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. juli 2022 til 30. september. Thomas Bach Agerslev er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2023Overskudd på DKK 5,0 mio.LAIKA RUMDESIGN A/SLAIKA RUMDESIGN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Bach Agerslev er medlem av styret.Se mere
16. juni 2023 · Electronic SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerSamtidig er Thomas Bach Agerslev og Michael Noel Finneran indtrådt i bestyrelsen i stedet for Ricki Boye og Allan Spork (kilde: Les artikkel
14. juni 2023 · IT-KanalenNyt stærkt partnerskab giver en unik position på den globale MedTech-sceneFor Technolutions CEO, Thomas Bach Agerslev, åbner partnerskabet for helt nye perspektiver for virksomheden og dens interessenter: Les artikkel
12. juni 2023 · MyNewsdesk DanmarkNyt stærkt partnerskab giver unik position på den globale MedTech-sceneFor Technolutions CEO, Thomas Bach Agerslev, åbner partnerskabet for helt nye perspektiver for virksomheden og dens interessenter: Les artikkel
1. juni 2023Thomas Bach Agerslev blir med i styretTECHNOLUTION A/SThomas Bach Agerslev blir med i styret for TECHNOLUTION A/S.Se mere
31. mai 2023Endring i eierkretsenTECHNOLUTION A/SAllan Spork er ikke lenger registrert som reell eier av TECHNOLUTION A/S. Thomas Bach Agerslev er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mars 2023Overskudd på DKK 19 mio.TECHNOLUTION A/STECHNOLUTION A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Thomas Bach Agerslev er adm. direktør i virksomheten.Se mere