3. juniUnderskudd på DKK 9,0 mio.Ei Holmsø Silkeborg A/SEi Holmsø Silkeborg A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem av styret.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 255.026 INNOVISION GROUP ApSINNOVISION GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 79.067 TB Holding 2016 ApSTB Holding 2016 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 1,2 mio.Ei Holmsø Herning A/SEi Holmsø Herning A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem av styret.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 928.522 Niels Juels Gade 49 ApSNiels Juels Gade 49 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniUnderskudd på DKK 4,0 mio.Ejendomsselskabet Færøgade 1 ApSEjendomsselskabet Færøgade 1 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
1. juniThomas Bak forlater styretEjendomsselskabet Østergade 40 ApSThomas Bak forlater styret for Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. juniThomas Bak forlater ledelsenEjendomsselskabet Østergade 40 ApSThomas Bak forlater ledelsen for Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS etter en periode på 6 år.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenSGP INVEST ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av SGP INVEST ApS. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
27. maiEndring i eierkretsenEjendomsselskabet Østergade 40 ApSThomas Bak er ikke lenger registrert som reell eier av Ejendomsselskabet Østergade 40 ApS.Se mere
27. maiAdresseendringEjendomsselskabet Østergade 40 ApSEjendomsselskabet Østergade 40 ApS flytter fra Ikast til Hammel. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 496.671 SGP INVEST ApSSGP INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 60.363 Ejendomsselskabet Østergade 40 ApSEjendomsselskabet Østergade 40 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
21. marsUnderskudd på DKK 8,8 mio.Ejendomsselskabet Torvehuset II ApSEjendomsselskabet Torvehuset II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem av styret.Se mere
19. marsOverskudd på DKK 1,3 mio.KLUNTZ A/SKLUNTZ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak eier 25% av virksomheten.Se mere
14. marsUnderskudd på DKK 9,1 mio.Koncenton Torvehuset II A/SKoncenton Torvehuset II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bak er medlem av styret.Se mere
24. januarAdresseendringEjendomsselskabet Østergade 40 ApSEjendomsselskabet Østergade 40 ApS flytter til ny adresse i Ikast. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2023StiftelseEjendomsselskabet Torvehuset II ApSEjendomsselskabet Torvehuset II ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Thomas Bak er medlem av styret.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 763.425 INNOVISION GROUP ApSINNOVISION GROUP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 414.374 Niels Juels Gade 49 ApSNiels Juels Gade 49 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Bak er medlem af ledelsen.Se mere