1. februar 2015Thomas Bang Pedersen forlater styretESS GRAPHIC A/SThomas Bang Pedersen forlater styret for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. april 2014Underskudd på DKK 303.658 ESS GRAPHIC A/SESS GRAPHIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Thomas Bang Pedersen er medlem av styret.Se mere
17. mars 2014Jane Selmer Bjeldskov forlater styretESS GRAPHIC A/SJane Selmer Bjeldskov forlater styret for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 3 år. Thomas Bang Pedersen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. april 2013Thomas Bang Pedersen blir med i styretESS GRAPHIC A/SThomas Bang Pedersen blir med i styret for ESS GRAPHIC A/S.Se mere
1. januar 2013Gert Erland Gotfredsen blir adm. direktørESS GRAPHIC A/SGert Erland Gotfredsen erstatter Thomas Bang Pedersen som adm. direktør i ESS GRAPHIC A/S.Se mere
18. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortESS GRAPHIC A/SESS GRAPHIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. mars 2012Gert Erland Gotfredsen blir med i styretESS GRAPHIC A/SGert Erland Gotfredsen blir med i styret for ESS GRAPHIC A/S. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. mai 2011Jane Selmer Bjeldskov blir med i styretESS GRAPHIC A/SJane Selmer Bjeldskov erstatter Palle Hillestrøm Nielsen i styret for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 2 år. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortESS GRAPHIC A/SESS GRAPHIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. april 2010Thomas Bang Pedersen forlater ledelsenBIRKELSE EL ApSThomas Bang Pedersen forlater ledelsen for BIRKELSE EL ApS etter en periode på 4 år.Se mere
26. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortESS GRAPHIC A/SESS GRAPHIC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. mars 2010Brian Noach Bertelsen blir med i styretESS GRAPHIC A/SBrian Noach Bertelsen erstatter Jens Bejlegaard Jensen i styret for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 14 år. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. september 2009Regnskap for 2009 offentligjortBIRKELSE EL ApSBIRKELSE EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2008 til 30. april. Thomas Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mai 2009Christian Juul forlater styretESS GRAPHIC A/SChristian Juul forlater styret for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 1 år. Thomas Bang Pedersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. april 2009Christian Juul forlater ledelsenESS GRAPHIC A/SChristian Juul forlater ledelsen for ESS GRAPHIC A/S etter en periode på 12 måneder. Thomas Bang Pedersen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. april 2009Thomas Bang Pedersen blir adm. direktørESS GRAPHIC A/SThomas Bang Pedersen blir adm. direktør i ESS GRAPHIC A/S.Se mere
5. august 2008Regnskap for 2008 offentligjortBIRKELSE EL ApSBIRKELSE EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2007 til 30. april. Thomas Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2007Regnskap for 2007 offentligjortBIRKELSE EL ApSBIRKELSE EL ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. november 2005 til 30. april. Thomas Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2005Ny bransje: El-installationBIRKELSE EL ApSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2005StiftelseBIRKELSE EL ApSBIRKELSE EL ApS stiftes i bransjen uoplyst. Thomas Bang Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere