27. juniUnderskudd på DKK 19.979 MobAir ApSMobAir ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 386.175 Baker Pos A/SBaker Pos A/S offentliggjør regnskap for perioden 12. juli 2022 til 31. desember 2023. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 49.168 THOMAS BJØRK HOLDING ApSTHOMAS BJØRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 667.339 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Bjørk er medlem av styret.Se mere
22. juni 2023Underskudd på DKK 18.614 MobAir ApSMobAir ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2023Overskudd på DKK 454.136 WEBHOSTING A/SWEBHOSTING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Bjørk er medlem av styret.Se mere
31. mai 2023Thomas Bjørk blir med i styretWEBHOSTING A/SThomas Bjørk erstatter Eva Kenberg i styret for WEBHOSTING A/S etter en periode på 22 år.Se mere
24. mai 2023Underskudd på DKK 750.274 THOMAS BJØRK HOLDING ApSTHOMAS BJØRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2022 · VORES VallensbækNye virksomheder i Vallensbæk i sidste månedBaker Pos A/S , Engvej 9 A, 2625 Vallensbæk Baker Pos A/S tilhører branchen Computerprogrammering og er ejet samt ledet af Thomas Bjørk. Les artikkel
12. juli 2022StiftelseBaker Pos A/SBaker Pos A/S stiftes i bransjen computerprogrammering. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2022Overskudd på DKK 19.287 MobAir ApSMobAir ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. september 2020 til 31. desember 2021. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 4,2 mio.THOMAS BJØRK HOLDING ApSTHOMAS BJØRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2021Endring i eierkretsenCBIT A/SThomas Bjørk er ikke lenger registrert som reell eier av CBIT A/S.Se mere
28. desember 2021Thomas Bjørk forlater styretCBIT A/SThomas Bjørk forlater styret for CBIT A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. juni 2021Endring i eierkretsenI/S OY-GVDThomas Bjørk er ikke lenger registrert som reell eier av I/S OY-GVD.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 96.006 THOMAS BJØRK HOLDING ApSTHOMAS BJØRK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
7. mai 2021Overskudd på DKK 602.332 CBIT A/SCBIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Bjørk eier 14,8% av virksomheten.Se mere
8. april 2021AdresseendringTHOMAS BJØRK HOLDING ApSTHOMAS BJØRK HOLDING ApS flytter fra Frederiksberg C til Vallensbæk. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2020StiftelseMobAir ApSMobAir ApS stiftes i bransjen charter- og taxiflyvning. Thomas Bjørk er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2020Ny bransje: ComputerprogrammeringCBIT A/STidligere bransje: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Thomas Bjørk eier 14,8% av virksomheten.Se mere