31. august 2023Endring i eierkretsenPlesner&Volkdal IVSThomas Bøgh Volkdal er ikke lenger registrert som reell eier av Plesner&Volkdal IVS.Se mere
26. september 2022Ny status UNDER KONKURSPlesner&Volkdal IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Bøgh Volkdal eier 100% av virksomheten.Se mere
25. juli 2022Thomas Bøgh Volkdal forlater ledelsenPlesner&Volkdal IVSThomas Bøgh Volkdal forlater ledelsen for Plesner&Volkdal IVS etter en periode på 2 år.Se mere
25. juli 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPlesner&Volkdal IVSTidligere status: Normal. Thomas Bøgh Volkdal eier 100% av virksomheten.Se mere
11. april 2022Underskudd på DKK 197.001 Plesner&Volkdal IVSPlesner&Volkdal IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2021Underskudd på DKK 85.410 Plesner&Volkdal IVSPlesner&Volkdal IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Nytt navn: Plesner&Volkdal IVSQ Persontransport 10 IVSQ Persontransport 10 IVS skifter navn til Plesner&Volkdal IVS. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2020Ny bransje: VejgodstransportQ Persontransport 10 IVSTidligere bransje: Taxikørsel. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2020Overskudd på DKK 0 Q Persontransport 10 IVSQ Persontransport 10 IVS offentliggjør regnskap for perioden 9. april 2019 til 31. desember 2019. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2020AdresseendringQ Persontransport 10 IVSQ Persontransport 10 IVS flytter fra Gentofte til Hvidovre. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
11. august 2020Thomas Bøgh Volkdal blir med i ledelsenQ Persontransport 10 IVSThomas Bøgh Volkdal erstatter Laura Cristina Pereira de Campos i ledelsen for Q Persontransport 10 IVS etter en periode på 1 år.Se mere
11. august 2020Endring i eierkretsenQ Persontransport 10 IVSThomas Bøgh Volkdal registrert som reell eier av Q Persontransport 10 IVS.Se mere
5. desember 2019Endring i eierkretsenFlexfood Holding IVSThomas Bøgh Volkdal er ikke lenger registrert som reell eier av Flexfood Holding IVS.Se mere
29. november 2018Ny status UNDER KONKURSFlexfood Holding IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Bøgh Volkdal eier 100% av virksomheten.Se mere
31. august 2018Thomas Bøgh Volkdal forlater ledelsenFlexfood Holding IVSThomas Bøgh Volkdal forlater ledelsen for Flexfood Holding IVS etter en periode på 2 år.Se mere
31. august 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFlexfood Holding IVSTidligere status: Normal. Thomas Bøgh Volkdal eier 100% av virksomheten.Se mere
9. desember 2016Thomas Bøgh Volkdal forlater ledelsenFlexfood ApSThomas Bøgh Volkdal forlater ledelsen for Flexfood ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
12. juli 2016StiftelseFlexfood Holding IVSFlexfood Holding IVS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2016AdresseendringFlexfood ApSFlexfood ApS flytter fra Ballerup til Virum. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2016StiftelseFlexfood ApSFlexfood ApS stiftes i bransjen fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad. Thomas Bøgh Volkdal er medlem af ledelsen.Se mere