24. juniOverskudd på DKK 247.222 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 21 mio.Kameo ApSKameo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Crone Faarborg er styreleder.Se mere
15. marsAdresseendringMegaplus Invest ApSMegaplus Invest ApS flytter fra København K til København Ø. Thomas Crone Faarborg er medlem af ledelsen.Se mere
22. februarStiftelseMegaplus Invest ApSMegaplus Invest ApS stiftes i bransjen handel med elektricitet. Thomas Crone Faarborg er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2023AdresseendringKameo ApSKameo ApS flytter fra København S til København K. Thomas Crone Faarborg er styreleder.Se mere
23. juni 2023Jesper Møller Johansen forlater styretKameo ApSJesper Møller Johansen forlater styret for Kameo ApS etter en periode på 4 år. Thomas Crone Faarborg er fortsatt styreleder.Se mere
23. juni 2023Jesper Møller Johansen forlater ledelsenKameo ApSJesper Møller Johansen forlater ledelsen for Kameo ApS etter en periode på 4 år. Thomas Crone Faarborg er styreleder.Se mere
23. juni 2023Sebastian Martens Harung blir adm. direktørKameo ApSSebastian Martens Harung blir adm. direktør i Kameo ApS. Thomas Crone Faarborg er styreleder.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 41.820 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mai 2023Underskudd på DKK 10 mio.Kameo ApSKameo ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Crone Faarborg er styreleder.Se mere
1. februar 2023Thomas Crone Faarborg blir ny styrelederKameo ApSThomas Crone Faarborg erstatter Mikael Christian Jonassen som styreleder hos Kameo ApS etter en periode på 1 år.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 53.084 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2022Thomas Crone Faarborg forlater styretHybrid Greentech ApSThomas Crone Faarborg forlater styret for Hybrid Greentech ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
10. januar 2022Thomas Crone Faarborg blir med i styretHybrid Greentech ApSThomas Crone Faarborg blir med i styret for Hybrid Greentech ApS.Se mere
10. januar 2022Endring i eierkretsenHybrid Greentech ApSRasmus Rode Mosbæk reduserer sitt reelle eierskap av Hybrid Greentech ApS. Thomas Crone Faarborg er styreleder.Se mere
19. april 2021Overskudd på DKK 181.830 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mai 2020Underskudd på DKK 75.572 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2019Overskudd på DKK 211.060 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juni 2018Overskudd på DKK 53.485 Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. mai 2017Overskudd på DKK 1,2 mio.Croneborg ApSCroneborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 7. oktober 2015 til 31. desember 2016. Thomas Crone Faarborg er adm. direktør i virksomheten.Se mere