3. november 2023Overskudd på DKK 4,0 mio.HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2023Overskudd på DKK 4,1 mio.NOVA 5 ARKITEKTER A/SNOVA 5 ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.NOVA 5 ARKITEKTER A/SNOVA 5 ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
19. september 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2021Overskudd på DKK 806.807 HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.NOVA 5 ARKITEKTER A/SNOVA 5 ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
9. desember 2020Overskudd på DKK 2,1 mio.HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2020Overskudd på DKK 2,4 mio.NOVA 5 ARKITEKTER A/SNOVA 5 ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHVTD HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2019Underskudd på DKK 51.895 HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2019Overskudd på DKK 78.214 NOVA 5 ARKITEKTER A/SNOVA 5 ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
1. juli 2019Flere forlater styretNOVA 5 ARKITEKTER A/S2 medlemmer forlater styret for NOVA 5 ARKITEKTER A/S. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
31. januar 2019 · Dagbladet LicitationenNyt om navneNova 5 Arkitekter Advokat Niels Thestrup er indtrådt som formand for bestyrelsen i stedet for Thomas Dahl hos Nova 5 Arkitekter A/S, som dog forbliver i bestyrelsen (kilde: Les artikkel
28. januar 2019 · Mester TidendeNyt om navne: Se de seneste rokader i byggerietNova 5 Arkitekter A/S Advokat Niels Thestrup er indtrådt som formand for bestyrelsen i stedet for Thomas Dahl hos Nova 5 Arkitekter A/S, som dog forbliver i bestyrelsen. Les artikkel
25. januar 2019 · Building SupplyUgens rokader i byggeriets topNova 5 Arkitekter A/S Advokat Niels Thestrup er indtrådt som formand for bestyrelsen i stedet for Thomas Dahl hos Nova 5 Arkitekter A/S, som dog forbliver i bestyrelsen. Les artikkel
18. januar 2019Thomas Dahl blir med i styretNOVA 5 ARKITEKTER A/SThomas Dahl blir med i styret for NOVA 5 ARKITEKTER A/S.Se mere
30. november 2018Overskudd på DKK 855.208 NOVA 5 ARKITEKTER A/SNOVA 5 ARKITEKTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Dahl eier 50% av virksomheten.Se mere
30. november 2018Overskudd på DKK 396.409 HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 49Nova 5 Arkitekter A/S Ny formand for bestyrelsen hos Nova 5 Arkitekter er Thomas Dahl, mens Jennifer Dam Petersen og Niels Lund Petersen desuden er trådt ind i bestyrelsen. Les artikkel
30. november 2017Overskudd på DKK 374.813 HVTD HOLDING ApSHVTD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Thomas Dahl er medlem af ledelsen.Se mere