20. desember 2023Underskudd på DKK 202.625 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 140.275 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2022Overskudd på DKK 354.642 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2022Underskudd på DKK 72.474 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 212.251 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Overskudd på DKK 77.029 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2020Overskudd på DKK 108.499 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2020Overskudd på DKK 253.542 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2020Endring i eierkretsenLARS D. NIELSEN & SØN ApSThomas Dyrnesli Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av LARS D. NIELSEN & SØN ApS.Se mere
4. desember 2019Underskudd på DKK 702.469 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2019Underskudd på DKK 120.083 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. november 2018AdresseendringLARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS flytter til ny adresse i Skagen. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2018Overskudd på DKK 157.529 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2018Overskudd på DKK 68.086 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2017Underskudd på DKK 1.113 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2017Underskudd på DKK 210.677 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2016Overskudd på DKK 172.543 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2016Overskudd på DKK 545.776 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2015Overskudd på DKK 8.218 TDN HOLDING ApSTDN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2015Overskudd på DKK 270.305 LARS D. NIELSEN & SØN ApSLARS D. NIELSEN & SØN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Thomas Dyrnesli Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere