10. juliOverskudd på DKK 1,3 mio.Byggeprojekt.dk ApSByggeprojekt.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Thomas Egelund er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 324.332 K.A.E. HOLDING ApSK.A.E. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Egelund er medlem af ledelsen.Se mere
8. juliUnderskudd på DKK 356.242 K.A.E. Holding II ApSK.A.E. Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Egelund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli · licitationen.dkPressemeddelse - Pro4all udvider til Norden med købet af ByggeprojektJeg ser meget frem til at samarbejde med Thomas Bøgh, Thomas Egelund og resten af Byggeprojekt-teamet.” Sjoerd Aarts, Managing Partner Benelux hos Main Capital Partners og formand for Pro4alls bestyrelse, konkluderer: Les artikkel
3. juliThomas Egelund forlater styretByggeprojekt.dk ApSThomas Egelund forlater styret for Byggeprojekt.dk ApS etter en periode på 5 år.Se mere
3. juliThomas Egelund blir med i ledelsenByggeprojekt.dk ApSThomas Egelund blir med i ledelsen for Byggeprojekt.dk ApS.Se mere
3. juliEndring i eierkretsenByggeprojekt.dk ApSThomas Egelund er ikke lenger registrert som reell eier av Byggeprojekt.dk ApS.Se mere
8. maiOverskudd på DKK 526.188 A/S Difko Skov Invest 3A/S Difko Skov Invest 3 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Egelund eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Johannes Tang Sørensen blir med i styretA/S Difko Skov Invest 3Johannes Tang Sørensen erstatter Steen Nikolaj Sigh Jeritslev i styret for A/S Difko Skov Invest 3 etter en periode på 6 måneder. Thomas Egelund eier 50% av virksomheten.Se mere
5. desember 2023Johannes Tang Sørensen blir med i ledelsenA/S Difko Skov Invest 3Johannes Tang Sørensen erstatter Steen Nikolaj Sigh Jeritslev i ledelsen for A/S Difko Skov Invest 3 etter en periode på 6 måneder. Thomas Egelund eier 50% av virksomheten.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 0 ACCRUE INVEST ApSACCRUE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Thomas Egelund er medlem af ledelsen.Se mere
26. september 2023Overskudd på DKK 1,5 mio.Byggeprojekt.dk ApSByggeprojekt.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Thomas Egelund eier 30% av virksomheten.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 309.619 K.A.E. HOLDING ApSK.A.E. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Egelund er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2023Underskudd på DKK 336.290 K.A.E. Holding II ApSK.A.E. Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Egelund er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. juni 2023Overskudd på DKK 412.945 A/S Difko Skov Invest 3A/S Difko Skov Invest 3 offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Egelund eier 50% av virksomheten.Se mere
26. mai 2023Steen Nikolaj Sigh Jeritslev blir med i styretA/S Difko Skov Invest 3Steen Nikolaj Sigh Jeritslev erstatter Henning Foldager i styret for A/S Difko Skov Invest 3 etter en periode på 2 år. Thomas Egelund eier 50% av virksomheten.Se mere
26. mai 2023Steen Nikolaj Sigh Jeritslev blir med i ledelsenA/S Difko Skov Invest 3Steen Nikolaj Sigh Jeritslev erstatter Henning Foldager i ledelsen for A/S Difko Skov Invest 3 etter en periode på 2 år. Thomas Egelund eier 50% av virksomheten.Se mere
4. november 2022Overskudd på DKK 0 ACCRUE INVEST ApSACCRUE INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Thomas Egelund er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2022Overskudd på DKK 1,2 mio.Byggeprojekt.dk ApSByggeprojekt.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Thomas Egelund eier 30% av virksomheten.Se mere
16. september 2022AdresseendringByggeprojekt.dk ApSByggeprojekt.dk ApS flytter fra København SV til København S. Thomas Egelund eier 30% av virksomheten.Se mere