29. mai 2017 · Dansk Mode & TextilDirektør fejrer 25 år i Henrik Ellerbæk A/SThomas Ellerbæk bad sin søn om at vende hjem til Herning til en stilling som sælger. Les artikkel
29. august 2012Thomas Ellerbæk forlater styretHENRIK ELLERBÆK A/SThomas Ellerbæk forlater styret for HENRIK ELLERBÆK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
29. august 2012Thomas Ellerbæk forlater styretHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSThomas Ellerbæk forlater styret for HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
29. august 2012Ulla Rodan Ellerbæk blir med i ledelsenHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSUlla Rodan Ellerbæk erstatter Thomas Ellerbæk i ledelsen for HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
3. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er styreleder.Se mere
3. oktober 2011Regnskap for 2011 offentligjortHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2011Thomas Ellerbæk forlater styretHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSThomas Ellerbæk forlater styret for HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS etter en periode på 21 år.Se mere
19. mai 2011Thomas Ellerbæk forlater ledelsenHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSThomas Ellerbæk forlater ledelsen for HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS etter en periode på 21 år.Se mere
19. mai 2011StiftelseHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
26. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er styreleder.Se mere
17. august 2010Thomas Ellerbæk blir med i styretHENRIK ELLERBÆK A/SThomas Ellerbæk blir med i styret for HENRIK ELLERBÆK A/S.Se mere
17. august 2010Lars Rodan Ellerbæk blir med i ledelsenHENRIK ELLERBÆK A/SLars Rodan Ellerbæk erstatter Thomas Ellerbæk i ledelsen for HENRIK ELLERBÆK A/S etter en periode på 31 år.Se mere
16. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.HENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortHENRIK ELLERBÆK A/SHENRIK ELLERBÆK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApSHENRIK ELLERBÆK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Thomas Ellerbæk er medlem af ledelsen.Se mere