4. juniOverskudd på DKK 51.430 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Overskudd på DKK 34.288 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Underskudd på DKK 31.861 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2021Overskudd på DKK 86.574 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2020Overskudd på DKK 808 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2019Overskudd på DKK 132.669 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
5. april 2018Overskudd på DKK 47.035 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 2018AdresseendringPLURALIS ApSPLURALIS ApS flytter fra København NV til København N. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2018Ny bransje: ComputerprogrammeringPLURALIS ApSTidligere bransje: Public relations og kommunikation. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2017Overskudd på DKK 47.035 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2017AdresseendringPLURALIS ApSPLURALIS ApS flytter til ny adresse i København NV. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2016Overskudd på DKK 3.477 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2015Overskudd på DKK 176.340 PLURALIS ApSPLURALIS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2015AdresseendringPLURALIS ApSPLURALIS ApS flytter fra Frederiksberg C til København NV. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2014AdresseendringPLURALIS ApSPLURALIS ApS flytter til ny adresse i Frederiksberg C. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2014Nytt navn: PLURALIS ApSPLURALIS HOLDING ApSPLURALIS HOLDING ApS skifter navn til PLURALIS ApS. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2014Underskudd på DKK 7.057 PLURALIS HOLDING ApSPLURALIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2013Overskudd på DKK 7.549 PLURALIS HOLDING ApSPLURALIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Thomas Falck er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2013Thomas Falck forlater styretGLUU ApSThomas Falck forlater styret for GLUU ApS etter en periode på 1 år.Se mere
18. februar 2013Thomas Falck forlater ledelsenGLUU ApSThomas Falck forlater ledelsen for GLUU ApS etter en periode på 1 år.Se mere