28. juniOverskudd på DKK 39 mio.FF1 Holding ApSFF1 Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. desember 2022 til 31. desember 2023. Thomas Friis Josefsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. marsOverskudd på DKK 11 mio.FF Investment ApSFF Investment ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Friis Josefsen eier 80% av virksomheten.Se mere
25. oktober 2023AdresseendringFF1 Holding ApSFF1 Holding ApS flytter fra Silkeborg til Hammel. Thomas Friis Josefsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2023Thomas Friis Josefsen blir med i ledelsenFF1 Holding ApSThomas Friis Josefsen erstatter Anders Posborg Hauge i ledelsen for FF1 Holding ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
15. oktober 2023Endring i eierkretsenFF Investment ApSThomas Friis Josefsen registrert som reell eier av FF Investment ApS.Se mere
15. oktober 2023Endring i eierkretsenFF1 Holding ApSThomas Friis Josefsen registrert som reell eier av FF1 Holding ApS.Se mere
5. februar 2016Thomas Friis Josefsen slutter som adm. direktørTingvad Gruppen ApSThomas Friis Josefsen slutter som adm. direktør i Tingvad Gruppen ApS.Se mere
27. januar 2016Frank Hovmand Christensen blir med i ledelsenEjendomsselskabet Sverigesvej 3A ApSFrank Hovmand Christensen erstatter Thomas Friis Josefsen i ledelsen for Ejendomsselskabet Sverigesvej 3A ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
25. januar 2016Thomas Friis Josefsen forlater styretForth Properties A/SThomas Friis Josefsen forlater styret for Forth Properties A/S etter en periode på 2 år.Se mere
25. januar 2016Thomas Friis Josefsen forlater ledelsenFUTURA INVEST HOLDING ApSThomas Friis Josefsen forlater ledelsen for FUTURA INVEST HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
11. januar 2016Frank Hovmand Christensen blir med i ledelsenPRO Erhvervsbyg A/SFrank Hovmand Christensen erstatter Thomas Friis Josefsen i ledelsen for PRO Erhvervsbyg A/S etter en periode på 10 måneder.Se mere
6. januar 2016Thomas Friis Josefsen forlater styretPRO JYLLAND A/SThomas Friis Josefsen forlater styret for PRO JYLLAND A/S etter en periode på 1 år.Se mere
6. januar 2016Thomas Friis Josefsen forlater styretCAN Ejendomsselskab A/SThomas Friis Josefsen forlater styret for CAN Ejendomsselskab A/S etter en periode på 1 år.Se mere
6. januar 2016Frank Hovmand Christensen blir med i ledelsenCAN Ejendomsselskab A/SFrank Hovmand Christensen erstatter Thomas Friis Josefsen i ledelsen for CAN Ejendomsselskab A/S etter en periode på 1 år.Se mere
6. januar 2016Frank Hovmand Christensen blir med i ledelsenPRO JYLLAND A/SFrank Hovmand Christensen erstatter Thomas Friis Josefsen i ledelsen for PRO JYLLAND A/S etter en periode på 1 år.Se mere
5. januar 2016AdresseendringPRO JYLLAND A/SPRO JYLLAND A/S flytter til ny adresse i Hammel. Thomas Friis Josefsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2016AdresseendringCAN Ejendomsselskab A/SCAN Ejendomsselskab A/S flytter til ny adresse i Hammel. Thomas Friis Josefsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2016AdresseendringPRO Erhvervsbyg A/SPRO Erhvervsbyg A/S flytter til ny adresse i Hammel. Thomas Friis Josefsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2015Thomas Friis Josefsen forlater styretINTER CONSULTING ApSThomas Friis Josefsen forlater styret for INTER CONSULTING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
28. desember 2015Frank Hovmand Christensen blir med i ledelsenINTER CONSULTING ApSFrank Hovmand Christensen erstatter Thomas Friis Josefsen i ledelsen for INTER CONSULTING ApS etter en periode på 1 år.Se mere