29. juliOverskudd på DKK 2.380 T. G. Nørgaard Holding ApST. G. Nørgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juliOverskudd på DKK 350.814 Wacky Studio ApSWacky Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. juliUnderskudd på DKK 115.061 VR TRAINER ApSVR TRAINER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023Underskudd på DKK 234.943 VR TRAINER ApSVR TRAINER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2023Underskudd på DKK 2.201 T. G. Nørgaard Holding ApST. G. Nørgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. oktober 2023Underskudd på DKK 215.472 Wacky Studio ApSWacky Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022Underskudd på DKK 328.309 Wacky Studio ApSWacky Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022Underskudd på DKK 101.019 T. G. Nørgaard Holding ApST. G. Nørgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. september 2022Underskudd på DKK 5.706 VR TRAINER ApSVR TRAINER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2021Overskudd på DKK 152.503 Wacky Studio ApSWacky Studio ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2021Overskudd på DKK 76.299 T. G. Nørgaard Holding ApST. G. Nørgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. oktober 2021Underskudd på DKK 10.705 VR TRAINER ApSVR TRAINER ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. februar til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabWacky Studio ApSWACKY STUDIO IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Wacky Studio ApS. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabT. G. Nørgaard Holding ApST. G. Nørgaard Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til T. G. Nørgaard Holding ApS. Thomas Gamborg Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. februar 2021StiftelseVR TRAINER ApSVR TRAINER ApS stiftes i bransjen anden udgivelse af software. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2021 · Fyens.dkMillionsatsning på virtual reality: Ny teknologi skal give sygeplejersker mere overskud til patienterneChristian Nørrelund og Thomas Nørgaard fra it-virksomheden Wacky Studio har i samarbejde med OUH, Nordfyns Kommune og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole brugt det seneste halvandet år på at udvikle VR Trainer til at træne en række kliniske procedurer til sygeplejersker. Les artikkel
3. november 2020AdresseendringWACKY STUDIO IVSWACKY STUDIO IVS flytter fra Odense C til Odense M. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2020Overskudd på DKK 297 T. G. Nørgaard Holding IVST. G. Nørgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. september 2020Underskudd på DKK 4.035 WACKY STUDIO IVSWACKY STUDIO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
9. oktober 2019Overskudd på DKK 1.300 WACKY STUDIO IVSWACKY STUDIO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Gamborg Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere