23. april · vores-ribe.dkNye virksomheder i Ribe i sidste månedKlinisk Tandtekniker Nicole Jepsen ApS tilhører branchen Praktiserende tandlæger og er ejet af Thomas Gerken. Les artikkel
17. marsNicole Haberl Jepsen blir adm. direktørKlinisk Tandtekniker Nicole Jepsen ApSNicole Haberl Jepsen erstatter Thomas Gerken som adm. direktør i Klinisk Tandtekniker Nicole Jepsen ApS.Se mere
14. marsStiftelseKlinisk Tandtekniker Nicole Jepsen ApSKlinisk Tandtekniker Nicole Jepsen ApS stiftes i bransjen praktiserende tandlæger. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
20. november 2023Overskudd på DKK 227.951 Ribe Mæglerne ApSRibe Mæglerne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. november 2023Overskudd på DKK 188.337 Thomas Gerken Holding ApSThomas Gerken Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Thomas Gerken er medlem af ledelsen.Se mere
30. juli 2023 · Vores-RibePræstegade 7, st i Ribe er solgt for 4.760.000 - se køberen og 9 andre solgte boligerBoligen overtages af Thomas Gerken Holding ApS den 25. juni. Les artikkel
25. mars 2023AdresseendringThomas Gerken Holding ApSThomas Gerken Holding ApS flytter til ny adresse i Ribe. Thomas Gerken er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2022Underskudd på DKK 26.100 Thomas Gerken Holding ApSThomas Gerken Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Thomas Gerken er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 1.840 Ribe Mæglerne ApSRibe Mæglerne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. januar 2022AdresseendringRibe Mæglerne ApSRibe Mæglerne ApS flytter til ny adresse i Ribe. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. november 2021 · JydskeVestkystenFriske tal: Millionoverskud hos Thomas Gerken Holding ApSLes artikkel
15. november 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.Thomas Gerken Holding ApSThomas Gerken Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 12. januar til 30. september. Thomas Gerken er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.Ribe Mæglerne ApSRibe Mæglerne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. april 2021 · Ryk IndRibe Mæglerne er blevet stor og flytter hjemmefraPå det år, der er gået siden Thomas Gerken etableres sit eget mæglerfirma og senere ansatte Sebastian Rosendahl, er pladsen i de nuværende lokaler på Juels Alle i Ribe blevet for trang. Les artikkel
12. januar 2021StiftelseThomas Gerken Holding ApSThomas Gerken Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Gerken er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2020Overskudd på DKK 227.182 Ribe Mæglerne ApSRibe Mæglerne ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
12. november 2020Thomas Gerken forlater styretRibe Mæglerne ApSThomas Gerken forlater styret for Ribe Mæglerne ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
1. juli 2020Nicole Haberl Jepsen forlater styretRibe Mæglerne ApSNicole Haberl Jepsen forlater styret for Ribe Mæglerne ApS etter en periode på 4 måneder. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2020Ny bransje: Ejendomsmæglere mv.Ribe Mæglerne ApSTidligere bransje: Investeringsselskaber. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. mars 2020Nytt navn: Ribe Mæglerne ApSGerken Invest ApSGerken Invest ApS skifter navn til Ribe Mæglerne ApS. Thomas Gerken er adm. direktør i virksomheten.Se mere