1. januar 2018Thomas Gjelsnes forlater styretSMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/SThomas Gjelsnes forlater styret for SMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/S etter en periode på 2 år.Se mere
22. mai 2017Overskudd på DKK 520.623 SMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/SSMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Gjelsnes er medlem av styret.Se mere
3. juni 2016Overskudd på DKK 505.706 SMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/SSMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Thomas Gjelsnes er medlem av styret.Se mere
13. august 2015Thomas Gjelsnes blir med i styretSMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/SThomas Gjelsnes erstatter Lars Christian Caspersen i styret for SMEDESKOVVEJ 38 GALTEN A/S etter en periode på 6 år.Se mere