Eurofins Environment Denmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Gjelsnes er medlem af ledelsen.
Eurofins Environment Denmark Holding A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Thomas Gjelsnes er medlem af ledelsen.
Thomas Gjelsnes erstatter Lars Christian Caspersen i styret for Eurofins Environment Denmark Holding A/S etter en periode på 6 år. Thomas Gjelsnes er medlem af ledelsen.