20. augustAdresseendringTHOMAS LARSEN HOLDING ApSTHOMAS LARSEN HOLDING ApS flytter fra Fredericia til Aarhus C. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juniUnderskudd på DKK 885.404 Nyboesgade, Vejle ApSNyboesgade, Vejle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni · erhvervslivtrekanten.dkRøde tal forsvandt: Underskud hos Thomas Larsen Holding ApS er forvandlet til millionoverskudThomas Larsen Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2023 til 31 december 2023. Les artikkel
20. juniOverskudd på DKK 3,4 mio.THOMAS LARSEN HOLDING ApSTHOMAS LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. maiUnderskudd på DKK 488.808 NØRREGADE, ESBJERG ApSNØRREGADE, ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Gram Larsen eier 40% av virksomheten.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 34.387 T & H Invest ApST & H Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2023Underskudd på DKK 452.782 THOMAS LARSEN HOLDING ApSTHOMAS LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 1,0 mio.Nyboesgade, Vejle ApSNyboesgade, Vejle ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 2023Underskudd på DKK 118.899 NØRREGADE, ESBJERG ApSNØRREGADE, ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Gram Larsen eier 40% av virksomheten.Se mere
29. mars 2023Underskudd på DKK 1,6 mio.T & H Invest ApST & H Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2023AdresseendringT & H Invest ApST & H Invest ApS flytter fra Vejle Øst til Aarhus C. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.Nyboesgade, Vejle ApSNyboesgade, Vejle ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. august 2020 til 31. desember 2021. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2022Overskudd på DKK 13 mio.THOMAS LARSEN HOLDING ApSTHOMAS LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2022Overskudd på DKK 13 mio.NØRREGADE, ESBJERG ApSNØRREGADE, ESBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Gram Larsen eier 40% av virksomheten.Se mere
26. april 2022Overskudd på DKK 2,7 mio.T & H Invest ApST & H Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2021Endring i eierkretsenNØRREGADE, ESBJERG ApSThomas Gram Larsen registrert som reell eier av NØRREGADE, ESBJERG ApS.Se mere
13. august 2021Thomas Gram Larsen forlater ledelsenHeimstaden Thorshammer Holding ApSThomas Gram Larsen forlater ledelsen for Heimstaden Thorshammer Holding ApS etter en periode på 5 år.Se mere
13. august 2021Thomas Gram Larsen forlater ledelsenHeimstaden Thorshammer, Holstebro ApSThomas Gram Larsen forlater ledelsen for Heimstaden Thorshammer, Holstebro ApS etter en periode på 4 år.Se mere
2. juli 2021Overskudd på DKK 6,5 mio.THOMAS LARSEN HOLDING ApSTHOMAS LARSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Overskudd på DKK 362.928 T & H Invest ApST & H Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Gram Larsen er medlem af ledelsen.Se mere