2. juliUnderskudd på DKK 2,8 mio.Vrejlev Biogas ApSVrejlev Biogas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Thomas Hedegaard er medlem av styret.Se mere
28. maiErstatning i styretIkast Bioenergi A/S3 endringer i styret for Ikast Bioenergi A/S. Thomas Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. aprilOverskudd på DKK 821.568 Grauballegaard Biogas ApSGrauballegaard Biogas ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hedegaard er styreleder.Se mere
15. aprilRegnskap for 2023 omgjortCaminoConsult APSCaminoConsult APS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. aprilUnderskudd på DKK 146.829 Ikast Bioenergi A/SIkast Bioenergi A/S offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. marsUnderskudd på DKK 82.533 RKB Bioenergi A/SRKB Bioenergi A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hedegaard er styreleder.Se mere
17. marsOverskudd på DKK 1,4 mio.CaminoConsult APSCaminoConsult APS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
15. marsThomas Hedegaard blir med i ledelsenIkast Bioenergi A/SThomas Hedegaard erstatter Niels Kristian Fruergaard-Pedersen i ledelsen for Ikast Bioenergi A/S etter en periode på 1 år.Se mere
15. marsNytt navn: Ikast Bioenergi A/SIkast Biogas A/SIkast Biogas A/S skifter navn til Ikast Bioenergi A/S. Thomas Hedegaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. desember 2023AdresseendringLangaa Bioenergi ApSLangaa Bioenergi ApS flytter fra Holstebro til Langå. Thomas Hedegaard er styreleder.Se mere
5. desember 2023Ny bransje: Fremstilling af gasLangaa Bioenergi ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Hedegaard er styreleder.Se mere
5. desember 2023Nytt navn: Langaa Bioenergi ApSDBC 2023 ApSDBC 2023 ApS skifter navn til Langaa Bioenergi ApS. Thomas Hedegaard er styreleder.Se mere
1. november 2023Thomas Hedegaard blir med i styretDBC 2023 ApSThomas Hedegaard blir med i styret for DBC 2023 ApS.Se mere
1. november 2023Lars Hilligsø Frandsen blir med i ledelsenDBC 2023 ApSLars Hilligsø Frandsen erstatter Lasse Nielsen i ledelsen for DBC 2023 ApS etter en periode på 3 måneder. Thomas Hedegaard er styreleder.Se mere
23. oktober 2023Frands Lunde Larsen blir med i styretRKB Bioenergi A/SFrands Lunde Larsen erstatter Hans Christian Tylvad i styret for RKB Bioenergi A/S etter en periode på 2 år. Thomas Hedegaard er fortsatt styreleder.Se mere
19. oktober 2023 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Green Hydrogen Systems, Melgaard Recycling og QuantafuelGrauballegaard Biogas ApS Thomas Hedegaard er indtrådt som bestyrelsesformand hos Grauballegaard Biogas ApS i stedet for Lasse Nielsen. Les artikkel
12. oktober 2023Thomas Hedegaard blir med i styretGrauballegaard Biogas ApSThomas Hedegaard blir med i styret for Grauballegaard Biogas ApS.Se mere
26. september 2023Thomas Hedegaard blir ny styrelederRKB Bioenergi A/SThomas Hedegaard erstatter Lasse Nielsen som styreleder hos RKB Bioenergi A/S etter en periode på 2 år.Se mere
20. september 2023Thomas Hedegaard blir med i styretIkast Biogas A/SThomas Hedegaard erstatter Lasse Nielsen i styret for Ikast Biogas A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere