2. septemberThomas Hehr slutter som adm. direktørGREEN-TEC A/SThomas Hehr slutter som adm. direktør i GREEN-TEC A/S.Se mere
2. septemberThomas Hehr forlater styretGREEN-TEC A/SThomas Hehr forlater styret for GREEN-TEC A/S etter en periode på 10 år.Se mere
2. septemberEndring i eierkretsenGREEN-TEC A/SThomas Hehr er ikke lenger registrert som reell eier av GREEN-TEC A/S.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 728.918 THOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 3,7 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 1,6 mio.THOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2023Overskudd på DKK 6,2 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. mai 2023Cecilie Kornbeck blir med i styretGREEN-TEC A/SCecilie Kornbeck erstatter Gitte Bjørn Greve i styret for GREEN-TEC A/S etter en periode på 4 år. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
9. desember 2022Endring i eierkretsenGREEN-TEC A/SThomas Hehr øker sitt reelle eierskap av GREEN-TEC A/S.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 5,6 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
24. juni 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.THOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2022Ny bransje: Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskinerGREEN-TEC A/STidligere bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.THOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 5,1 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. april 2020Overskudd på DKK 354.613 THOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
24. mars 2020Overskudd på DKK 2,2 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. februar 2020AdresseendringTHOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS flytter til ny adresse i Kolding. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2019Overskudd på DKK 323.447 THOMAS HEHR HOLDING ApSTHOMAS HEHR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Hehr er medlem af ledelsen.Se mere
3. april 2019Overskudd på DKK 1,5 mio.GREEN-TEC A/SGREEN-TEC A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. mars 2019Erstatning i styretGREEN-TEC A/S4 endringer i styret for GREEN-TEC A/S. Thomas Hehr er adm. direktør i virksomheten.Se mere