1. juliAdresseendringBETTER ENERGY CALBE P/SBETTER ENERGY CALBE P/S flytter fra Hobro til Roskilde. Thomas Helboe er styreleder.Se mere
28. maiOverskudd på DKK 72.174 K/S OBTON SOLENERGI SABLEK/S OBTON SOLENERGI SABLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
27. maiOverskudd på DKK 656.371 K/S HAMBURG, OBENHAUPTSTRASSEK/S HAMBURG, OBENHAUPTSTRASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
27. maiUnderskudd på DKK 840 KOMPL. HAMBURG OBENHAUPTSTR. ApSKOMPL. HAMBURG OBENHAUPTSTR. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Helboe er medlem af ledelsen.Se mere
16. maiUnderskudd på EUR 11.259 BETTER ENERGY CALBE P/SBETTER ENERGY CALBE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Helboe er styreleder.Se mere
13. maiOverskudd på EUR 26.951 Better Energy Dahlia P/SBetter Energy Dahlia P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Helboe er medlem af ledelsen.Se mere
1. maiPeter Aavild Schmidt blir med i ledelsenK/S OBTON SOLENERGI SABLEPeter Aavild Schmidt erstatter Ole Malling i ledelsen for K/S OBTON SOLENERGI SABLE etter en periode på 12 måneder. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 782.543 K/S Sunset Boulevard, HillerødK/S Sunset Boulevard, Hillerød offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.K/S HAMBURG, OBENHAUPTSTRASSEK/S HAMBURG, OBENHAUPTSTRASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 163 KOMPL. HAMBURG OBENHAUPTSTR. ApSKOMPL. HAMBURG OBENHAUPTSTR. ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Helboe er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Overskudd på EUR 69.712 BETTER ENERGY CALBE P/SBETTER ENERGY CALBE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Helboe er styreleder.Se mere
19. mai 2023Overskudd på EUR 361.779 Better Energy Dahlia P/SBetter Energy Dahlia P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Helboe er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 18.464 K/S OBTON SOLENERGI SABLEK/S OBTON SOLENERGI SABLE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
10. mai 2023Ole Malling blir med i ledelsenK/S OBTON SOLENERGI SABLEOle Malling erstatter Trine Reedtz Durhuus i ledelsen for K/S OBTON SOLENERGI SABLE etter en periode på 2 år. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 964.762 K/S Sunset Boulevard, HillerødK/S Sunset Boulevard, Hillerød offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
23. mars 2023Jan Jørgensen blir med i styretBETTER ENERGY CALBE P/SJan Jørgensen erstatter Peter Søndergaard Jørgensen i styret for BETTER ENERGY CALBE P/S etter en periode på 5 år. Thomas Helboe er fortsatt styreleder.Se mere
21. desember 2022AdresseendringK/S OBTON SOLENERGI SABLEK/S OBTON SOLENERGI SABLE flytter til ny adresse i Aarhus C. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere
10. mai 2022Overskudd på EUR 5.446 BETTER ENERGY CALBE P/SBETTER ENERGY CALBE P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Helboe er styreleder.Se mere
28. april 2022Overskudd på EUR 57.666 Better Energy Dahlia P/SBetter Energy Dahlia P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Helboe er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.K/S HAMBURG, OBENHAUPTSTRASSEK/S HAMBURG, OBENHAUPTSTRASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Helboe er medlem av styret.Se mere