17. mars 2022Thomas Heltoft slutter som adm. direktørNS-DESISO IVSThomas Heltoft slutter som adm. direktør i NS-DESISO IVS.Se mere
17. mars 2022Thomas Heltoft slutter som adm. direktørDESISO HOLDING IVSThomas Heltoft slutter som adm. direktør i DESISO HOLDING IVS.Se mere
17. mars 2022Endring i eierkretsenNS-DESISO IVSThomas Heltoft er ikke lenger registrert som reell eier av NS-DESISO IVS.Se mere
17. mars 2022Endring i eierkretsenDESISO HOLDING IVSThomas Heltoft er ikke lenger registrert som reell eier av DESISO HOLDING IVS.Se mere
29. juni 2021Regnskap for 2020 omgjortNS-DESISO IVSNS-DESISO IVS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 1.226 DESISO HOLDING IVSDESISO HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. juni 2021Overskudd på DKK 0 NS-DESISO IVSNS-DESISO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2020AdresseendringDESISO HOLDING IVSDESISO HOLDING IVS flytter fra København SV til Vanløse. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
4. desember 2020AdresseendringNS-DESISO IVSNS-DESISO IVS flytter fra København SV til Vanløse. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberDESISO HOLDING IVSTidligere bransje: Uoplyst. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. september 2020Underskudd på DKK 28.029 NS-DESISO IVSNS-DESISO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
30. juni 2020Overskudd på DKK 6.704 DESISO HOLDING IVSDESISO HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. juli 2019Endring i eierkretsentech2 IVSThomas Heltoft er ikke lenger registrert som reell eier av tech2 IVS.Se mere
19. juni 2019Thomas Heltoft forlater ledelsentech2 IVSThomas Heltoft forlater ledelsen for tech2 IVS etter en periode på 8 måneder.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 18.736 DESISO HOLDING IVSDESISO HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juni 2019Underskudd på DKK 42.793 NS-DESISO IVSNS-DESISO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. oktober 2018Stiftelsetech2 IVStech2 IVS stiftes i bransjen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Thomas Heltoft er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2018Underskudd på DKK 99.269 NS-DESISO IVSNS-DESISO IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. juli 2018Underskudd på DKK 99.604 DESISO HOLDING IVSDESISO HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. juli 2017Underskudd på DKK 57.133 DESISO HOLDING IVSDESISO HOLDING IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Heltoft er adm. direktør i virksomheten.Se mere