10. juliErstatning i styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/S5 endringer i styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Thomas Hitzlsperger er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juliJames Robert Gow blir med i ledelsenAALBORG BOLDSPILKLUB A/SJames Robert Gow erstatter Ole Jan Kappmeier i ledelsen for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 1 år. Thomas Hitzlsperger er medlem av styret.Se mere
6. maiUnderskudd på DKK 34 mio.AALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Hitzlsperger er medlem av styret.Se mere
1. marsMichael Tuxen Boll blir adm. direktørAALBORG BOLDSPILKLUB A/SMichael Tuxen Boll erstatter Jesper Dalum som adm. direktør i AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Thomas Hitzlsperger er medlem av styret.Se mere
1. juni 2023Ole Jan Kappmeier blir med i ledelsenAALBORG BOLDSPILKLUB A/SOle Jan Kappmeier blir med i ledelsen for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Thomas Hitzlsperger er medlem av styret.Se mere
3. mai 2023Underskudd på DKK 15 mio.AALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Hitzlsperger er medlem av styret.Se mere
19. april 2023Thomas Hitzlsperger blir med i styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SThomas Hitzlsperger blir med i styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S.Se mere