20. desember 2022Thomas Jannik Galbo forlater styretWEMA Health A/SThomas Jannik Galbo forlater styret for WEMA Health A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. november 2022Thomas Jannik Galbo forlater styretDawn Holding ApSThomas Jannik Galbo forlater styret for Dawn Holding ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
30. november 2022Thomas Jannik Galbo forlater styretDawn Health A/SThomas Jannik Galbo forlater styret for Dawn Health A/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
18. oktober 2022AdresseendringWEMA Health A/SWEMA Health A/S flytter fra København S til Nordhavn. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2022Ny bransje: Alment praktiserende lægerWEMA Health A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2022Nytt navn: WEMA Health A/SDawn Labs A/SDawn Labs A/S skifter navn til WEMA Health A/S. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere
16. august 2022AdresseendringDawn Health A/SDawn Health A/S flytter fra København S til Nordhavn. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Underskudd på DKK 24.131 Dawn Labs A/SDawn Labs A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2020 til 31. desember 2021. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 1,9 mio.Dawn Health A/SDawn Health A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere
20. desember 2021Thomas Jannik Galbo blir med i styretDawn Labs A/SThomas Jannik Galbo blir med i styret for Dawn Labs A/S.Se mere
20. desember 2021Thomas Jannik Galbo blir med i styretDawn Health A/SThomas Jannik Galbo blir med i styret for Dawn Health A/S.Se mere
30. november 2021Thomas Jannik Galbo blir med i styretDawn Holding ApSThomas Jannik Galbo blir med i styret for Dawn Holding ApS.Se mere
30. november 2021Endring i eierkretsenDawn Holding ApSDaniel Gewecke Daugaard-Jensen reduserer sitt reelle eierskap av Dawn Holding ApS. Thomas Jannik Galbo er medlem av styret.Se mere