17. januar 2020 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerIcopal ApS Thomas Joseph Anderson er udtrådt af bestyrelsen hos Icopal ApS (kilde: Les artikkel
10. januar 2020 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktionerIcopal Thomas Joseph Anderson er udtrådt af bestyrelsen hos Icopal Holding ApS og Icopal DBV ApS (kilde: Les artikkel
31. desember 2019Thomas Joseph Anderson forlater styretICOPAL ApSThomas Joseph Anderson forlater styret for ICOPAL ApS etter en periode på 4 år.Se mere
28. oktober 2019Klaus Sonne Ravn blir med i styretICOPAL ApSKlaus Sonne Ravn erstatter Johannes Georg Schmidt-Schultes i styret for ICOPAL ApS etter en periode på 1 år. Thomas Joseph Anderson er fortsatt styremedlem.Se mere
28. oktober 2019Flemming Adolfsen blir med i ledelsenICOPAL ApSFlemming Adolfsen erstatter Johannes Georg Schmidt-Schultes i ledelsen for ICOPAL ApS etter en periode på 1 år. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
26. juni 2019Overskudd på DKK 15 mio.ICOPAL ApSICOPAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
28. februar 2019Georg Harrasser forlater styretICOPAL ApSGeorg Harrasser forlater styret for ICOPAL ApS etter en periode på 9 måneder. Thomas Joseph Anderson er fortsatt styremedlem.Se mere
11. februar 2019Alfons Horn forlater ledelsenICOPAL ApSAlfons Horn forlater ledelsen for ICOPAL ApS etter en periode på 9 måneder. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
25. juni 2018Overskudd på DKK 11 mio.ICOPAL ApSICOPAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
30. mai 2018James Russell Schnepper slutter som adm. direktørICOPAL ApSJames Russell Schnepper slutter som adm. direktør i ICOPAL ApS. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
30. mai 2018Erstatning i styretICOPAL ApS4 endringer i styret for ICOPAL ApS. Thomas Joseph Anderson er fortsatt styremedlem.Se mere
30. mai 2018Erstatning i ledelsenICOPAL ApS3 endringer i ledelsen for ICOPAL ApS. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
22. juni 2017Overskudd på DKK 123 mio.ICOPAL ApSICOPAL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
16. juni 2016Ny selskapsform AnpartsselskabICOPAL ApSICOPAL A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ICOPAL ApS. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
3. juni 2016Underskudd på EUR 52 mio.ICOPAL A/SICOPAL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere
11. april 2016 · i dagBestyrelses- og ledelsesrokader uge 14Sidst men ikke mindst er Thomas Joseph Anderson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Agnete Raaschou-Nielsen, Daniel Lopez Cruz og Hendrik ten Hove (kilde: Les artikkel
11. april 2016 · Mester TidendeNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSidst men ikke mindst er Thomas Joseph Anderson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Agnete Raaschou-Nielsen, Daniel Lopez Cruz og Hendrik ten Hove (kilde: Les artikkel
8. april 2016 · Building SupplyNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeSidst men ikke mindst er Thomas Joseph Anderson indtrådt i bestyrelsen i stedet for Agnete Raaschou-Nielsen, Daniel Lopez Cruz og Hendrik ten Hove (kilde: Les artikkel
4. april 2016Thomas Joseph Anderson blir med i styretICOPAL A/SThomas Joseph Anderson blir med i styret for ICOPAL A/S.Se mere
4. april 2016James Russell Schnepper blir adm. direktørICOPAL A/SJames Russell Schnepper erstatter Miguel Kohlmann som adm. direktør i ICOPAL A/S. Thomas Joseph Anderson er medlem av styret.Se mere