26. aprilUnderskudd på DKK 1,1 mio.Winmaster Øst ApSWinmaster Øst ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
16. aprilAdresseendringWinmaster Øst ApSWinmaster Øst ApS flytter fra Vejle til Valby. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
21. marsSusan Berit Rasmussen slutter som adm. direktørGTSMO ApSSusan Berit Rasmussen slutter som adm. direktør i GTSMO ApS. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 47,8% av virksomheten.Se mere
21. marsFlere forlater styretGTSMO ApS3 medlemmer forlater styret for GTSMO ApS. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 47,8% av virksomheten.Se mere
21. marsFrank Lundsgaard Thomsen forlater ledelsenGTSMO ApSFrank Lundsgaard Thomsen forlater ledelsen for GTSMO ApS etter en periode på 2 år. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 47,8% av virksomheten.Se mere
21. marsNy status UNDER KONKURSGTSMO ApSTidligere status: Normal. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 47,8% av virksomheten.Se mere
29. september 2023Endring i eierkretsenØlholm Udlejning Holding ApSThomas Kejlstrup Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av Ølholm Udlejning Holding ApS.Se mere
28. september 2023Endring i eierkretsenØlholm Udlejning ApSThomas Kejlstrup Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av Ølholm Udlejning ApS.Se mere
11. august 2023Lasse Holst Dyhr slutter som adm. direktørWinmaster Øst ApSLasse Holst Dyhr slutter som adm. direktør i Winmaster Øst ApS. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
11. august 2023Morten Melchiors blir med i ledelsenWinmaster Øst ApSMorten Melchiors blir med i ledelsen for Winmaster Øst ApS. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juli 2023Overskudd på DKK 130.772 GTSMO ApSGTSMO ApS offentliggjør regnskap for perioden 8. november 2021 til 31. desember 2022. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 47,8% av virksomheten.Se mere
2. juli 2023Overskudd på DKK 1,4 mio.Winmaster Øst ApSWinmaster Øst ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSØlholm Udlejning ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2022Ny status UNDER KONKURSØlholm Udlejning Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
25. august 2022Frank Lundsgaard Thomsen forlater ledelsenØlholm Udlejning Holding ApSFrank Lundsgaard Thomsen forlater ledelsen for Ølholm Udlejning Holding ApS etter en periode på 1 år. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
25. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØlholm Udlejning Holding ApSTidligere status: Normal. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
24. august 2022Frank Lundsgaard Thomsen forlater ledelsenØlholm Udlejning ApSFrank Lundsgaard Thomsen forlater ledelsen for Ølholm Udlejning ApS etter en periode på 1 år. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
24. august 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGØlholm Udlejning ApSTidligere status: Normal. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 32,5% av virksomheten.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 404.342 Winmaster Øst ApSWinmaster Øst ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. mars 2021 til 31. desember 2021. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. juni 2022Thomas Dahrup forlater ledelsenGTSMO ApSThomas Dahrup forlater ledelsen for GTSMO ApS etter en periode på 8 måneder. Thomas Kejlstrup Rasmussen eier 47,8% av virksomheten.Se mere