25. septemberOverskudd på DKK 2,4 mio.HOLM EL & VVS A/SHOLM EL & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Kold Christensen eier 12,5% av virksomheten.Se mere
20. mars · tv2nord.dk- Jeg frygter, hvad jeg selv har været udsat forDen lokale formand i Blik & Rørarbejderforbundet, Thomas Christensen, mener, bøderne bør være større. Les artikkel
10. januarUnderskudd på DKK 13.748 Thomas Kold Christensen Holding ApSThomas Kold Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. august 2022 til 31. desember 2023. Thomas Kold Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
5. januar · mestertidende.dkÅrets første udskiftninger i byggeriets bestyrelser og direktionerThomas Kold Christensen er udtrådt af bestyrelsen hos Holm El & VVS A/S. Les artikkel
5. januar · licitationen.dkNyt fra direktioner og bestyrelser - uge 1Thomas Kold Christensen er udtrådt af bestyrelsen hos Holm El & VVS A/S. Les artikkel
22. desember 2023Underskudd på DKK 3,5 mio.HOLM EL & VVS A/SHOLM EL & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Kold Christensen eier 12,5% av virksomheten.Se mere
20. desember 2023Thomas Kold Christensen forlater styretHOLM EL & VVS A/SThomas Kold Christensen forlater styret for HOLM EL & VVS A/S etter en periode på 1 år.Se mere
11. november 2022 · Building SupplyUdskiftninger i bestyrelser og direktioner - uge 45Holm El & VVS A/S Thomas Kold Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos Holm El & VVS A/S (kilde: Les artikkel
2. november 2022Overskudd på DKK 1,5 mio.HOLM EL & VVS A/SHOLM EL & VVS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Kold Christensen eier 12,5% av virksomheten.Se mere
31. oktober 2022Thomas Kold Christensen blir med i styretHOLM EL & VVS A/SThomas Kold Christensen blir med i styret for HOLM EL & VVS A/S.Se mere
16. august 2022Endring i eierkretsenHOLM EL & VVS A/SThomas Kold Christensen registrert som reell eier av HOLM EL & VVS A/S.Se mere
16. august 2022StiftelseThomas Kold Christensen Holding ApSThomas Kold Christensen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Kold Christensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
18. februar 2015Thomas Kold Christensen forlater ledelsenTHOMAS KOLD HOLDING ApSThomas Kold Christensen forlater ledelsen for THOMAS KOLD HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
17. september 2014Thomas Kold Christensen forlater ledelsenKC-VVS ApSThomas Kold Christensen forlater ledelsen for KC-VVS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
17. desember 2013Underskudd på DKK 17.180 THOMAS KOLD HOLDING ApSTHOMAS KOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Thomas Kold Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2013Underskudd på DKK 31.265 KC-VVS ApSKC-VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Thomas Kold Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2012Overskudd på DKK 26.392 KC-VVS ApSKC-VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september. Thomas Kold Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2012Overskudd på DKK 12.493 THOMAS KOLD HOLDING ApSTHOMAS KOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september. Thomas Kold Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortTHOMAS KOLD HOLDING ApSTHOMAS KOLD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Thomas Kold Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortKC-VVS ApSKC-VVS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Thomas Kold Christensen er medlem af ledelsen.Se mere