1. juliJohn Schantz blir med i styretVESTERBO HUSE A/SJohn Schantz erstatter Sanne Kirstine Kjær Hansen i styret for VESTERBO HUSE A/S etter en periode på 1 år. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. januarUnderskudd på DKK 5,0 mio.VESTERBO HUSE A/SVESTERBO HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Underskudd på DKK 1,7 mio.AGGI INVEST ApSAGGI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Kaj Ejnar Thrane slutter som adm. direktørKT Byg & Montage ApSKaj Ejnar Thrane slutter som adm. direktør i KT Byg & Montage ApS. Thomas Kragh Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023Jørn Vestergaard Hansen blir med i ledelsenKT Byg & Montage ApSJørn Vestergaard Hansen blir med i ledelsen for KT Byg & Montage ApS. Thomas Kragh Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
26. oktober 2023AdresseendringKT Byg & Montage ApSKT Byg & Montage ApS flytter fra Langå til Hørning. Thomas Kragh Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. oktober 2023Endring i eierkretsenKT Byg & Montage ApSThomas Kragh Jensen registrert som reell eier av KT Byg & Montage ApS.Se mere
23. mars 2023 · Vores-Hørning.dkNye virksomheder i Hørning i sidste månedMA Boligudlejning ApS , Agerskovvej 7, 8362 Hørning MA Boligudlejning ApS tilhører branchen Anden udlejning af boliger og er ejet af Jørn Vestergaard Hansen og Thomas Kragh Jensen. Les artikkel
24. februar 2023StiftelseMA Boligudlejning ApSMA Boligudlejning ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Thomas Kragh Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. februar 2023Endring i eierkretsenVESTERBO HUSE A/SMorten Friis Rosendal er ikke lenger registrert som reell eier av VESTERBO HUSE A/S. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Erstatning i styretVESTERBO HUSE A/S6 endringer i styret for VESTERBO HUSE A/S. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Morten Friis Rosendal forlater ledelsenVESTERBO HUSE A/SMorten Friis Rosendal forlater ledelsen for VESTERBO HUSE A/S etter en periode på 4 år. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2023Jørn Vestergaard Hansen blir adm. direktørVESTERBO HUSE A/SJørn Vestergaard Hansen blir adm. direktør i VESTERBO HUSE A/S. Thomas Kragh Jensen er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 374.368 AGGI INVEST ApSAGGI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 150.133 VESTERBO HUSE A/SVESTERBO HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. desember 2021Overskudd på DKK 364.612 AGGI INVEST ApSAGGI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.VESTERBO HUSE A/SVESTERBO HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Endring i eierkretsenVESTERBO HUSE A/SThomas Kragh Jensen registrert som reell eier av VESTERBO HUSE A/S.Se mere
15. desember 2020Overskudd på DKK 866.838 VESTERBO HUSE A/SVESTERBO HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2020Overskudd på DKK 202.669 AGGI INVEST ApSAGGI INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Kragh Jensen er medlem af ledelsen.Se mere