21. desember 2023Underskudd på DKK 5.500 Thomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2023Underskudd på DKK 5.556 NT Malerentreprise ApSNT Malerentreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Endring i eierkretsenNT Malerentreprise ApSNiklas Grünfeld er ikke lenger registrert som reell eier av NT Malerentreprise ApS. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023AdresseendringNT Malerentreprise ApSNT Malerentreprise ApS flytter fra Karlslunde til Ølstykke. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 188.798 NT Malerentreprise ApSNT Malerentreprise ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. oktober 2021 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2022Underskudd på DKK 25.692 Thomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022AdresseendringNT Malerentreprise ApSNT Malerentreprise ApS flytter til ny adresse i Karlslunde. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2021Overskudd på DKK 28.518 Thomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
13. oktober 2021StiftelseNT Malerentreprise ApSNT Malerentreprise ApS stiftes i bransjen malerforretninger. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2021Christian Gottschalk-Hansen blir med i ledelsen1K Malerfirma ApSChristian Gottschalk-Hansen erstatter Thomas Kvindebjerg i ledelsen for 1K Malerfirma ApS etter en periode på 6 måneder.Se mere
24. august 2021Endring i eierkretsen1K Malerfirma ApSThomas Kvindebjerg er ikke lenger registrert som reell eier av 1K Malerfirma ApS.Se mere
1. juli 2021Endring i eierkretsenK.INVEST AF 2009 ApSThomas Kvindebjerg er ikke lenger registrert som reell eier av K.INVEST AF 2009 ApS.Se mere
10. februar 2021Stiftelse1K Malerfirma ApS1K Malerfirma ApS stiftes i bransjen malerforretninger. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
9. februar 2021AdresseendringThomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS flytter til ny adresse i Ølstykke. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 2020Underskudd på DKK 10.217 Thomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
16. november 2020Overskudd på DKK 13.503 K.INVEST AF 2009 ApSK.INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
19. desember 2019Overskudd på DKK 137.764 Thomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2019Overskudd på DKK 435.704 K.INVEST AF 2009 ApSK.INVEST AF 2009 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mai 2019AdresseendringK.INVEST AF 2009 ApSK.INVEST AF 2009 ApS flytter til ny adresse i Slangerup. Thomas Kvindebjerg eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. desember 2018Underskudd på DKK 8.954 Thomas Kvindebjerg Holding ApSThomas Kvindebjerg Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Kvindebjerg er medlem af ledelsen.Se mere