1. juliThomas Larsen blir med i ledelsenDARESCO A/SThomas Larsen erstatter Per Jørgen Nielsen i ledelsen for DARESCO A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenC.R. STEGLICH & CO. A/SThomas Larsen øker sitt reelle eierskap av C.R. STEGLICH & CO. A/S.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenDARESCO A/SThomas Larsen registrert som reell eier av DARESCO A/S.Se mere
27. juniThomas Larsen blir med i ledelsenC.R. STEGLICH & CO. A/SThomas Larsen erstatter Per Jørgen Nielsen i ledelsen for C.R. STEGLICH & CO. A/S etter en periode på 20 år.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 897.959 DARESCO A/SDARESCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Larsen er medlem av styret.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 233.148 Fam. Larsens Holding ApSFam. Larsens Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 2023Overskudd på DKK 935.809 C.R. STEGLICH & CO. A/SC.R. STEGLICH & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Larsen eier 25% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Underskudd på DKK 48.337 Fam. Larsens Holding ApSFam. Larsens Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. november 2021 til 30. juni. Thomas Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2022Overskudd på DKK 1,1 mio.DARESCO A/SDARESCO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Larsen er medlem av styret.Se mere
20. oktober 2022Overskudd på DKK 1,3 mio.C.R. STEGLICH & CO. A/SC.R. STEGLICH & CO. A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Larsen eier 25% av virksomheten.Se mere
7. oktober 2022Thomas Larsen blir med i styretDARESCO A/SThomas Larsen erstatter Inger Kræmmer Nielsen i styret for DARESCO A/S etter en periode på 2 år.Se mere
7. oktober 2022Thomas Larsen blir med i styretC.R. STEGLICH & CO. A/SThomas Larsen erstatter Inger Kræmmer Nielsen i styret for C.R. STEGLICH & CO. A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. desember 2021Endring i eierkretsenC.R. STEGLICH & CO. A/SThomas Larsen registrert som reell eier av C.R. STEGLICH & CO. A/S.Se mere
19. november 2021StiftelseFam. Larsens Holding ApSFam. Larsens Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. februar 2015Thomas Larsen forlater ledelsenNÆSTVED MODELINDUSTRI ApSThomas Larsen forlater ledelsen for NÆSTVED MODELINDUSTRI ApS etter en periode på 14 år.Se mere
6. desember 2013Overskudd på DKK 308.874 NÆSTVED MODELINDUSTRI ApSNÆSTVED MODELINDUSTRI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Thomas Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 2013Britta Hildebrandt Rasmussen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SBritta Hildebrandt Rasmussen erstatter Thomas Larsen i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
1. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjortNÆSTVED MODELINDUSTRI ApSNÆSTVED MODELINDUSTRI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Thomas Larsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. september 2012Thomas Larsen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SThomas Larsen blir med i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S.Se mere
30. september 2012Nytt navn: MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S skifter navn til MICHAEL OLSEN + CO A/S. Thomas Larsen er medlem av styret.Se mere