19. septemberOverskudd på DKK 199.596 BREDGADE 92 INVEST ApSBREDGADE 92 INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. septemberOverskudd på DKK 40.334 En fryd by Anni & Heidi ApSEn fryd by Anni & Heidi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 25% av virksomheten.Se mere
2. septemberOverskudd på DKK 23.369 Ejendomsselskabet Skolegade 26 ApSEjendomsselskabet Skolegade 26 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. augustOverskudd på DKK 262.011 TP EJENDOMME AULUM ApSTP EJENDOMME AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2023StiftelseThomas Lauritsen Holding ApSThomas Lauritsen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2023Overskudd på DKK 227.890 BREDGADE 92 INVEST ApSBREDGADE 92 INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. oktober 2023Overskudd på DKK 25.391 Ejendomsselskabet Skolegade 26 ApSEjendomsselskabet Skolegade 26 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
23. oktober 2023Overskudd på DKK 96.332 TP EJENDOMME AULUM ApSTP EJENDOMME AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2023Overskudd på DKK 2.673 En fryd by Anni & Heidi ApSEn fryd by Anni & Heidi ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. september 2022 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 25% av virksomheten.Se mere
30. september 2022Overskudd på DKK 201.756 BREDGADE 92 INVEST ApSBREDGADE 92 INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022Overskudd på DKK 42.468 Ejendomsselskabet Skolegade 26 ApSEjendomsselskabet Skolegade 26 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
5. september 2022Overskudd på DKK 136.596 TP EJENDOMME AULUM ApSTP EJENDOMME AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. september 2022StiftelseEn fryd by Anni & Heidi ApSEn fryd by Anni & Heidi ApS stiftes i bransjen forhandlere af gaveartikler og brugskunst. Thomas Lauritsen eier 25% av virksomheten.Se mere
5. november 2021Underskudd på DKK 126.447 BREDGADE 92 INVEST ApSBREDGADE 92 INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 37.191 Ejendomsselskabet Skolegade 26 ApSEjendomsselskabet Skolegade 26 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 56.586 TP EJENDOMME AULUM ApSTP EJENDOMME AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 2020Overskudd på DKK 39.459 Ejendomsselskabet Skolegade 26 ApSEjendomsselskabet Skolegade 26 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Lauritsen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
25. november 2020Overskudd på DKK 94.514 TP EJENDOMME AULUM ApSTP EJENDOMME AULUM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. november 2020Underskudd på DKK 367.096 BREDGADE 92 INVEST ApSBREDGADE 92 INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Lauritsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2020Endring i eierkretsenCK Aulum ApSThomas Lauritsen er ikke lenger registrert som reell eier av CK Aulum ApS.Se mere