12. oktober 2020Thomas Lyse Hansen slutter som adm. direktørSNG RÅDGIVNING ApSThomas Lyse Hansen slutter som adm. direktør i SNG RÅDGIVNING ApS.Se mere
12. oktober 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSNG RÅDGIVNING ApSTidligere status: Normal. Thomas Lyse Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. september 2020Endring i eierkretsenECATRISK A/SThomas Lyse Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av ECATRISK A/S.Se mere
31. mars 2020Ny status UNDER KONKURSECATRISK A/STidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
10. mars 2020Ny status NORMALSNG RÅDGIVNING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Thomas Lyse Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. januar 2020Thomas Lyse Hansen blir adm. direktørSNG RÅDGIVNING ApSThomas Lyse Hansen blir adm. direktør i SNG RÅDGIVNING ApS.Se mere
28. januar 2020AdresseendringSNG RÅDGIVNING ApSSNG RÅDGIVNING ApS flytter fra København Ø til Frederikssund. Thomas Lyse Hansen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
13. januar 2020Flere forlater styretECATRISK A/S3 medlemmer forlater styret for ECATRISK A/S. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. januar 2020Henrik Lyse Hansen forlater ledelsenECATRISK A/SHenrik Lyse Hansen forlater ledelsen for ECATRISK A/S etter en periode på 9 år. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. januar 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGECATRISK A/STidligere status: Normal. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
13. januar 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSNG RÅDGIVNING ApSTidligere status: Normal. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. desember 2019AdresseendringECATRISK A/SECATRISK A/S flytter fra Frederikssund til København Ø. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. desember 2019AdresseendringSNG RÅDGIVNING ApSSNG RÅDGIVNING ApS flytter fra Frederikssund til København Ø. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. juni 2019Overskudd på DKK 0 ECATRISK A/SECATRISK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
29. mai 2019Underskudd på DKK 27.190 SNG RÅDGIVNING ApSSNG RÅDGIVNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
12. november 2018Endring i eierkretsenECATRISK A/SThomas Lyse Hansen øker sitt reelle eierskap av ECATRISK A/S.Se mere
17. juni 2018Underskudd på DKK 130 ECATRISK A/SECATRISK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Lyse Hansen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. juni 2018Overskudd på DKK 29.720 SNG RÅDGIVNING ApSSNG RÅDGIVNING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Thomas Lyse Hansen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. oktober 2017Endring i eierkretsenECATRISK A/SThomas Lyse Hansen registrert som reell eier av ECATRISK A/S.Se mere
1. oktober 2017Endring i eierkretsenSNG RÅDGIVNING ApSThomas Lyse Hansen registrert som reell eier av SNG RÅDGIVNING ApS.Se mere