Thomas Martin Jessen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 2023. Thomas Martin Jessen er medlem af ledelsen.
Thomas Martin Jessen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2022. Thomas Martin Jessen er medlem af ledelsen.
Thomas Martin Jessen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021. Thomas Martin Jessen er medlem af ledelsen.
Thomas Martin Jessen Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Thomas Martin Jessen Holding ApS. Thomas Martin Jessen er medlem af ledelsen.
Thomas Martin Jessen Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2019 til 31. oktober 2020. Thomas Martin Jessen er medlem af ledelsen.