13. august 2010Thomas Rath Kristiansen forlater ledelsenPICAS 1 ApSThomas Rath Kristiansen forlater ledelsen for PICAS 1 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
20. april 2010Thomas Rath Kristiansen forlater ledelsenTHOMAS RATH HOLDING ApSThomas Rath Kristiansen forlater ledelsen for THOMAS RATH HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
16. mars 2010Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTHOMAS RATH HOLDING ApSTidligere status: Normal. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
17. februar 2010Thomas Rath Kristiansen forlater ledelsenRESTAURATIONSSELSKABET AF DEN 22. OKTOBER 2008 ApSThomas Rath Kristiansen forlater ledelsen for RESTAURATIONSSELSKABET AF DEN 22. OKTOBER 2008 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
18. januar 2010Ny status UNDER KONKURSPICAS 1 ApSTidligere status: Normal. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2009Thomas Rath Kristiansen forlater ledelsenWARTOU ApSThomas Rath Kristiansen forlater ledelsen for WARTOU ApS etter en periode på 10 måneder.Se mere
12. februar 2009Thomas Rath Kristiansen blir med i ledelsenRESTAURATIONSSELSKABET AF DEN 22. OKTOBER 2008 ApSThomas Rath Kristiansen erstatter Rasmus Brun Thomsen i ledelsen for RESTAURATIONSSELSKABET AF DEN 22. OKTOBER 2008 ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
6. februar 2009Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGWARTOU ApSTidligere status: Normal. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2008Nytt navn: PICAS 1 ApSRESTAURATION PICAS ApSRESTAURATION PICAS ApS skifter navn til PICAS 1 ApS. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2008Nytt navn: RESTAURATION PICAS ApSMARCO RANDERS ApSMARCO RANDERS ApS skifter navn til RESTAURATION PICAS ApS. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2008AdresseendringWARTOU ApSWARTOU ApS flytter til ny adresse i Risskov. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2008AdresseendringWARTOU ApSWARTOU ApS flytter fra Aalborg Øst til Risskov. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juni 2008Thomas Rath Kristiansen blir med i ledelsenWARTOU ApSThomas Rath Kristiansen erstatter Pia Wartou Schumann i ledelsen for WARTOU ApS etter en periode på 1 år.Se mere
29. mai 2008StiftelseTHOMAS RATH HOLDING ApSTHOMAS RATH HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mars 2008StiftelseMARCO RANDERS ApSMARCO RANDERS ApS stiftes i bransjen restauranter. Thomas Rath Kristiansen er medlem af ledelsen.Se mere