25. september 2023Overskudd på DKK 516.291 RIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
25. september 2023Overskudd på DKK 112.223 Pool og Wellness ApSPool og Wellness ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 2023Endring i eierkretsenPool og Wellness ApSThomas Riis øker sitt reelle eierskap av Pool og Wellness ApS.Se mere
1. september 2023Overskudd på DKK 452.614 DANSK FOLIE A/SDANSK FOLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Underskudd på DKK 23.168 Pool og Wellness ApSPool og Wellness ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. oktober 2021 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Overskudd på DKK 512.725 RIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Overskudd på DKK 551.195 DANSK FOLIE A/SDANSK FOLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2021StiftelsePool og Wellness ApSPool og Wellness ApS stiftes i bransjen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.RIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2021Overskudd på DKK 1,4 mio.DANSK FOLIE A/SDANSK FOLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 913.988 DANSK FOLIE A/SDANSK FOLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 905.379 RIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2019Thomas Riis blir med i styretDANSK FOLIE A/SThomas Riis blir med i styret for DANSK FOLIE A/S.Se mere
4. desember 2019Thomas Riis blir med i ledelsenDANSK FOLIE A/SThomas Riis erstatter Hans-Olaf Dall i ledelsen for DANSK FOLIE A/S etter en periode på 10 år.Se mere
11. oktober 2019Underskudd på DKK 230.370 RIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2019Underskudd på DKK 440.145 DANSK FOLIE A/SDANSK FOLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Thomas Riis eier 100% av virksomheten.Se mere
30. juni 2019Endring i eierkretsenDANSK FOLIE A/SThomas Riis øker sitt reelle eierskap av DANSK FOLIE A/S.Se mere
27. september 2018Overskudd på DKK 301.008 DANSK FOLIE A/SDANSK FOLIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Riis eier 50% av virksomheten.Se mere
27. september 2018Overskudd på DKK 135.005 RIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 2018AdresseendringRIIS HOLDING ÅRHUS ApSRIIS HOLDING ÅRHUS ApS flytter fra Randers C til Randers NV. Thomas Riis er medlem af ledelsen.Se mere