Thomas Roland har været i direktionen for ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB siden 2018 og er desuden direktør i REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB og FJORDENS REVISION ApS.
ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Thomas Roland er medlem af ledelsen.
ASNÆS REVISOR A/S REGISTRERET REVISIONSSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Thomas Roland er medlem af ledelsen.