11. august 2022Endring i eierkretsenAMPHI-BAC ApSThomas Rolskov Christiansen er ikke lenger registrert som reell eier av AMPHI-BAC ApS.Se mere
1. juli 2022 · Dagbladet LicitationenNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 26Niras A/S Thomas Rolskov Christiansen er udtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Niras A/S (kilde: Les artikkel
29. juni 2022 · Energy Supply DKUgens rokader: Nyt fra Nature Energy, Coromatic, Fjernvarme Fyn og Leif KochNiras A/S Thomas Rolskov Christiansen er udtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Niras A/S (kilde: Les artikkel
29. april 2022Thomas Rolskov Christiansen forlater styretNIRAS ALECTIA FondenThomas Rolskov Christiansen forlater styret for NIRAS ALECTIA Fonden etter en periode på 4 år.Se mere
26. april 2022Overskudd på DKK 56 mio.NIRAS ALECTIA FondenNIRAS ALECTIA Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Thomas Rolskov Christiansen er medlem av styret.Se mere
7. april 2022Thomas Rolskov Christiansen forlater styretNiras A/SThomas Rolskov Christiansen forlater styret for Niras A/S etter en periode på 7 år.Se mere
21. mars 2022Mads Søndergaard blir med i styretNIRAS ALECTIA FondenMads Søndergaard erstatter Michael Hjerl Hansen i styret for NIRAS ALECTIA Fonden etter en periode på 12 år. Thomas Rolskov Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. mai 2021Overskudd på DKK 46 mio.NIRAS ALECTIA FondenNIRAS ALECTIA Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Rolskov Christiansen er medlem av styret.Se mere
6. mai 2021Overskudd på DKK 53 mio.Niras A/SNiras A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Rolskov Christiansen er medlem av styret.Se mere
17. februar 2021Overskudd på DKK 370.519 AMPHI-BAC ApSAMPHI-BAC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Thomas Rolskov Christiansen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. januar 2021Erstatning i styretAMPHI-BAC ApS3 endringer i styret for AMPHI-BAC ApS. Thomas Rolskov Christiansen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. januar 2021Søren Bastholm Olesen forlater ledelsenAMPHI-BAC ApSSøren Bastholm Olesen forlater ledelsen for AMPHI-BAC ApS etter en periode på 13 år. Thomas Rolskov Christiansen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. januar 2021Kresten Kloch blir adm. direktørAMPHI-BAC ApSKresten Kloch blir adm. direktør i AMPHI-BAC ApS. Thomas Rolskov Christiansen eier 100% av virksomheten.Se mere
15. januar 2021Endring i eierkretsenAMPHI-BAC ApSThomas Rolskov Christiansen registrert som reell eier av AMPHI-BAC ApS.Se mere
1. mai 2020Clas Nylandsted Andersen blir ny styrelederNIRAS ALECTIA FondenClas Nylandsted Andersen erstatter Peter Ernst Wengler-Jørgensen som styreleder hos NIRAS ALECTIA Fonden etter en periode på 3 år. Thomas Rolskov Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. april 2020Overskudd på DKK 47 mio.Niras A/SNiras A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Rolskov Christiansen er medlem av styret.Se mere
21. april 2020Overskudd på DKK 27 mio.NIRAS ALECTIA FondenNIRAS ALECTIA Fonden offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Thomas Rolskov Christiansen er medlem av styret.Se mere
16. april 2020Erstatning i styretNiras A/S4 endringer i styret for Niras A/S. Thomas Rolskov Christiansen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. august 2019Endring i eierkretsenJoblife A/SThomas Rolskov Christiansen er ikke lenger registrert som reell eier av Joblife A/S.Se mere
12. juli 2019StiftelseJoblife A/SJoblife A/S stiftes i bransjen anden teknisk rådgivning. Thomas Rolskov Christiansen eier 65,6% av virksomheten.Se mere